序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈洪芳 | 80% | 1200万人民币 |
2 | 高伟英 | 10% | 150万人民币 |
3 | 杨纪会 | 10% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈洪芳
|
|
2 |
杨纪会
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨纪会; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈洪芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名:;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 杨纪会; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈洪芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名:陈洪芳;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-04-02 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2022-04-02 | 住所变更 |
浙江省杭州市拱墅区拱康路**号(富康大厦)B座二层***室
|
浙江省杭州市拱墅区顾扬路***-*号C区
|
4 | 2022-04-02 | 联络员备案 |
原联络员姓名:陈忠献;原联络员固定电话:*****;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:
|
现联络员姓名:陈洪芳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:*****1
|
5 | 2018-07-26 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
6 | 2018-07-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高伟英; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陈惠明; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 陈洪芳; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 杨纪会; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 高伟英; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 陈洪芳; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
7 | 2018-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈惠明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 陈洪芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 杨纪会; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 陈洪芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
8 | 2016-02-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********06386N
|
9 | 2014-01-03 | 投资人(股权)备案 |
股东: 陈忠献, **万; [退出]顾建勤, ***万; [退出]组织机构: 陈洪芳 职务: 执行董事兼总经理;顾建勤 职务: 监事; [退出]
|
股东: 高伟英, **万; [新增]陈惠明, ***万; [新增]陈洪芳, ***万;组织机构: 陈洪芳 职务: 执行董事兼总经理;陈惠明 职务: 监事; [新增]
|
10 | 2013-10-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 陈忠献;组织机构: 陈忠献 职务: 执行董事兼总经理;顾建勤 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 陈洪芳;组织机构: 陈洪芳 职务: 执行董事兼总经理;顾建勤 职务: 监事;
|