序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东冠集团有限公司 | 64.63985% | 6910.0万人民币 |
2 | 杭州全鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 19.72872% | 2109.0万人民币 |
3 | 杭州久鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 9.41066% | 1006.0万人民币 |
4 | 杭州共鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 6.22077% | 665.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章敏杰
|
|
2 |
章方祥
|
|
3 |
孔晓英
|
|
4 |
朱孟勇
|
|
5 |
蒋雄红
|
|
6 |
郦月飞
|
|
7 |
张妙丁
|
|
8 |
傅国建
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江东冠通信技术股份有限公司宁波分公司
|
朱孟勇 | 2018-08-17 |
2 |
浙江东冠通信技术股份有限公司南京分公司
|
朱孟勇 | 2017-10-24 |
3 |
浙江东冠通信技术股份有限公司遂宁分公司
|
朱孟勇 | 2016-06-13 |
4 |
浙江东冠通信技术股份有限公司凉山分公司
|
朱孟勇 | 2014-03-19 |
5 |
浙江东冠通信技术股份有限公司四川分公司
|
朱孟勇 | 2013-10-10 |
6 |
浙江东冠通信技术股份有限公司广安分公司
|
朱孟勇 | 2012-11-23 |
7 |
浙江东冠通信技术股份有限公司天津分公司
|
何水顺 | 2011-06-09 |
8 |
浙江东冠通信技术股份有限公司北京分公司
|
杨任远 | 2010-08-13 |
9 |
浙江东冠通信技术股份有限公司苏州分公司
|
朱孟勇 | 2008-05-21 |
10 |
杭州东冠通信建设有限公司第一分公司
|
戴国良 | 2005-08-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 傅国建; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张妙丁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱孟勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 汤李梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 沈立刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 章岳钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 章敏杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 章方祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郦月飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 傅国建; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孔晓英; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张妙丁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱孟勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章敏杰; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 章敏杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 章方祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 蒋雄红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 郦月飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2020-08-10 | 注册资本(金)变更 |
12190
|
10690( - 12.30517% )
|
3 | 2020-08-10 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
4 | 2020-08-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘正民; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 张妙丁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱孟勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 汤李梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈立刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王景旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 章敏杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 章方祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郦月飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 傅国建; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张妙丁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱孟勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 汤李梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈立刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章岳钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 章敏杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 章方祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郦月飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2019-12-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘正民; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张妙丁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱孟勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 汤李梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈立刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章敏杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 章方祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郦月飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄宏彬; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 刘正民; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张妙丁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱孟勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 汤李梁; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈立刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王景旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 章敏杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 章方祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郦月飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2019-03-27 | 注册资本(金)变更 |
12000
|
12190( + 1.58333% )
|
7 | 2019-03-27 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
8 | 2019-03-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 东冠集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%企业名称: 杭州汇鑫实业投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
|
企业名称: 东冠集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%企业名称: 杭州汇鑫实业投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
|
9 | 2018-04-10 | 法定代表人变更 |
章方祥
|
章敏杰
|
10 | 2017-06-08 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|