序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧文斯科宁(新加坡)私人有限公司 | 100% | 6950.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
PAUL WEI
|
|
2 |
邬琳玲
|
|
3 |
GUANG CHENG SUN
|
|
4 |
陆宗文
|
|
5 |
乐建勇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司上海分公司
|
GUANGCHENG SUN | 2010-07-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-15 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 欧文斯科宁(新加坡)私人有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 欧文斯科宁(新加坡)私人有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
2 | 2020-06-15 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
3 | 2020-06-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:吴霞;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:宋玉玲;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王晓丹;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:宋玉玲;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-03-08 | 经营范围变更 |
玻璃纤维、玻璃纤维相关产品及系统集成产品的研究、开****、生产、销售;玻璃纤维工业技术与设备的研****与制造;上述产品及其有关的原料、设备、辅件的采购、佣金代理(拍卖除外)、批****、进出口,并提供其他相关配套服务及技术咨询。上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。
|
玻璃纤维、玻璃纤维相关产品及系统集成产品的研究、开****、生产、销售;玻璃纤维工业技术与设备的研****与制造;上述产品及其有关的原料、设备、辅件的采购、佣金代理(拍卖除外)、销售、进出口,设备租赁,并提供其他相关配套服务及技术咨询。上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-03-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: GUANG CHENG SUN; 证件号码: **FV*****; 职位: 董事兼总经理姓名: PAUL WEI; 证件号码: TM*******; 职位: 董事长姓名: 姚方迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 纪宜满; 证件号码: KJ*******; 职位: 监事 [退出]姓名: 邬琳玲; 证件号码: KJ*******; 职位: 董事
|
姓名: GUANG CHENG SUN; 证件号码: **FV*****; 职位: 董事兼总经理姓名: PAUL WEI; 证件号码: TM*******; 职位: 董事长姓名: 乐建勇; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 邬琳玲; 证件号码: KJ*******; 职位: 董事姓名: 陆宗文; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
6 | 2017-08-03 | 住所变更 |
杭州市余杭区余杭经济开****区东湖北路***-**号
|
浙江省杭州市余杭区余杭经济开****区宏达路***号
|
7 | 2016-05-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********21930B
|
8 | 2015-10-22 | 高级管理人员备案 |
:GUANGCHENGSUN,PAULWEI,AKIHIKO [退出]SATO,邬琳玲,纪宜满 [退出]
|
:GUANGCHENGSUN,PAULWEI,邬琳玲,纪宜满,姚方迪 [新增]
|
9 | 2015-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: AKIHIKO SATO; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: GUANG CHENG SUN; 证件名称: ; 证件号码: **AH*****; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: Marcio Anacleto Sandri; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 纪宜满; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邬琳玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
|
姓名: AKIHIKO SATO; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: GUANG CHENG SUN; 证件名称: ; 证件号码: **FV*****; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: PAUL WEI; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 纪宜满; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邬琳玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
|
10 | 2015-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: AKIHIKO SATO; 证件名称: ; 证件号码: TH*******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: GUANG CHENG SUN; 证件名称: ; 证件号码: **AH*****; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: Marcio Anacleto Sandri; 证件名称: ; 证件号码: TM*******; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 纪宜满; 证件名称: ; 证件号码: KJ*******; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邬琳玲; 证件名称: ; 证件号码: KJ*******; 性别: 女性; 职务: 董事
|
姓名: AKIHIKO SATO; 证件名称: ; 证件号码: TH*******; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: GUANG CHENG SUN; 证件名称: ; 证件号码: **FV*****; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: PAUL WEI; 证件名称: ; 证件号码: TM*******; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 纪宜满; 证件名称: ; 证件号码: KJ*******; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邬琳玲; 证件名称: ; 证件号码: KJ*******; 性别: 女性; 职务: 董事
|