序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈晶晶 | 75% | 1575.0万人民币 |
2 | 杜凌 | 25% | 525.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈晶晶
|
|
2 |
林卫
|
|
3 |
翁树玉
|
|
4 |
杜凌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州多谱环境工程有限公司嘉兴分公司
|
周林法 | 2006-02-20 |
2 |
杭州多谱环境工程有限公司金华分公司
|
陈维苹 | 2004-09-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 经营范围变更 |
许可项目:职业卫生技术服务;放射卫生技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);软件开****;家用电器安装服务;普通机械设备安装服务;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:职业卫生技术服务;放射卫生技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);软件开****;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-04-14 | 经营范围变更 |
许可项目:职业卫生技术服务;放射卫生技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);软件开****;家用电器安装服务;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;环境监测专用仪器仪表销售;实验分析仪器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:职业卫生技术服务;放射卫生技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);软件开****;家用电器安装服务;普通机械设备安装服务;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2021-04-14 | 经营范围变更 |
许可项目:职业卫生技术服务;放射卫生技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);软件开****;家用电器安装服务;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:职业卫生技术服务;放射卫生技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);软件开****;家用电器安装服务;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;环境监测专用仪器仪表销售;实验分析仪器销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2021-04-08 | 经营范围变更 |
许可项目:职业卫生技术服务;放射卫生技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);软件开****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:职业卫生技术服务;放射卫生技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);软件开****;家用电器安装服务;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2020-09-30 | 经营范围变更 |
许可项目:职业卫生技术服务;放射卫生技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:职业卫生技术服务;放射卫生技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训);软件开****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
6 | 2020-06-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 沈晶晶; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 郑培荣; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 沈晶晶; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 杜凌; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
7 | 2020-05-14 | 经营范围变更 |
服务:职业卫生技术服务(范围详见《职业卫生技术服务机构资质证书》);放射卫生技术服务(范围详见《放射卫生技术服务机构资质证书》);环境保护技术、检测技术的技术服务、技术咨询、技术开****、成果转让;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:职业卫生技术服务;放射卫生技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;环保咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);从事科技培训的营利性民办培训机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
8 | 2019-10-24 | 经营范围变更 |
服务:职业卫生技术服务(范围详见《职业卫生技术服务机构资质证书》);放射卫生技术服务(范围详见《放射卫生技术服务机构资质证书》);检测技术的技术服务、技术咨询、技术开****、成果转让;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
服务:职业卫生技术服务(范围详见《职业卫生技术服务机构资质证书》);放射卫生技术服务(范围详见《放射卫生技术服务机构资质证书》);环境技术、检测技术的技术服务、技术咨询、技术开****、成果转让;其他无需报经审批的一切合法项目。
|
9 | 2019-10-24 | 经营范围变更 |
服务:职业卫生技术服务(范围详见《职业卫生技术服务机构资质证书》);放射卫生技术服务(范围详见《放射卫生技术服务机构资质证书》);环境技术、检测技术的技术服务、技术咨询、技术开****、成果转让;其他无需报经审批的一切合法项目。
|
服务:职业卫生技术服务(范围详见《职业卫生技术服务机构资质证书》);放射卫生技术服务(范围详见《放射卫生技术服务机构资质证书》);环境保护技术、检测技术的技术服务、技术咨询、技术开****、成果转让;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2018-12-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杜凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 林卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 翁树玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 杜凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 林卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 沈晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 翁树玉; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|