序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何军 | 90% | 180.0万人民币 |
2 | 范达明 | 5% | 10.0万人民币 |
3 | 王芬琳 | 5% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何军
|
|
2 |
周虹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 住所变更 |
杭州市西湖区体育场路***号*号楼*楼***室-***室
|
浙江省杭州市西湖区教工路**号*幢*楼*B**室
|
2 | 2021-06-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何军; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 王芬琳; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 范达明; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 赵家柱; 出资额: *万; 百分比: *.*%; [退出]
|
姓名: 何军; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王芬琳; 出资额: **万; 百分比: *%;姓名: 范达明; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
3 | 2021-06-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-10-18
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2017-10-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:章琳;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:俞亮;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:孙琼;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:俞亮;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
5 | 2017-10-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 赵家柱; 出资额: *万; 百分比: *.*%姓名: 毛爱琴; 出资额: *万; 百分比: *% [退出]姓名: 王芬琳; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 范达明; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 何军; 出资额: ***万; 百分比: **.*%
|
姓名: 赵家柱; 出资额: *万; 百分比: *.*%姓名: 王芬琳; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 范达明; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 何军; 出资额: ***万; 百分比: **.*%
|
6 | 2016-11-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********48525
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********27077B
|
7 | 2015-07-14 | 住所变更 |
住所: 西湖区体育场路***号*号楼*楼
实收资本: ***万人民币元
电话:
|
住所: 杭州市西湖区体育场路***号*号楼*楼***室-***室 实收资本: *万人民币元 电话:
|
8 | 2013-11-21 | 住所变更 |
住所: 西湖区体育场路***号*号楼*楼***室
电话:
|
住所: 西湖区体育场路***号*号楼*楼 电话:
|
9 | 2012-08-01 | 投资人(股权)备案 |
股东: 李秋红, *万; [退出]毛爱琴, *万;范达明, **万;王芬琳, **万;何军, ***万;
|
股东: 赵家柱, *万; [新增]毛爱琴, *万;范达明, **万;王芬琳, **万;何军, ***万;
|
10 | 2012-05-02 | 住所变更 |
住所: 西湖区体育场路***号*号楼五层
电话:
|
住所: 西湖区体育场路***号*号楼*楼***室 电话:
|