序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-13 | 法定代表人变更 |
沈金加
|
徐向民
|
2 | 2017-10-13 | 负责人变更 |
沈金加 [退出]
|
徐向民 [新增]
|
3 | 2017-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********885349
|
4 | 2017-04-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐向民,原联络员固定电话:********,原联络员移动电话:******** ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人姓名:应敏明,原财务负责人固定电话:********,原财务负责人移动电话:********,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:徐向民,现联络员固定电话:********,现联络员移动电话:******** ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:,现联络人员证件号码:********,现财务负责人姓名:徐向民,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:,现财务负责人身份证件号码:********
|
5 | 2007-07-23 | 变更注册号 |
注册号: ********019
|
注册号: ********
|
6 | 2007-07-20 | 负责人变更 |
姚俭 [退出]
|
沈金加 [新增]
|
7 | 2007-07-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姚俭
|
沈金加
|
8 | 2006-11-14 | 住所变更 |
住所: 杭州宝石一路*号 邮政编码: ****** 电话:
|
住所: 杭州马腾路*-*号*楼***室 邮政编码: ****** 电话:
|
9 | 2006-11-14 | 变更注册号 |
注册号: ********594
|
注册号: ********019
|