序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
WENDY WANG
|
|
2 |
DEBORAH LYNN GIBBINS
|
|
3 |
David Bruce Holl
|
|
4 |
杜思远
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
玫琳凯(中国)有限公司广州环贸店
|
陈军 | 2022-08-12 |
2 |
玫琳凯(中国)有限公司成都凯德广场分店
|
陈军 | 2022-07-01 |
3 |
玫琳凯(中国)有限公司重庆爱琴海店
|
陈军 | 2022-05-25 |
4 |
玫琳凯(中国)有限公司上海长寿路店
|
陈军 | 2021-12-29 |
5 |
玫琳凯(中国)有限公司武汉江汉路店
|
陈军 | 2021-11-05 |
6 |
玫琳凯(中国)有限公司黑龙江分公司
|
陈军 | 2011-09-30 |
7 |
玫琳凯(中国)有限公司湖北分公司
|
陈军 | 2007-01-19 |
8 |
玫琳凯(中国)有限公司青海分公司
|
陈军 | 2004-12-03 |
9 |
玫琳凯(中国)有限公司内蒙古分公司
|
陈军 | 2004-10-20 |
10 |
玫琳凯(中国)有限公司海南分公司
|
陈军 | 2004-09-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: ANDREW JAMES MCCAULEY; 证件号码: *********; 职位: 监事; [退出]姓名: DAVID BRUCE HOLL; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: DEBORAH LYNN GIBBINS; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: WENDY WANG; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: WENDY WANG; 证件号码: *********; 职位: 总经理;
|
姓名: DAVID BRUCE HOLL; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: DEBORAH LYNN GIBBINS; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: WENDY WANG; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: WENDY WANG; 证件号码: *********; 职位: 总经理;姓名: 杜思远; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2021-03-24 | 法定代表人变更 |
David Bruce Holl
|
WENDY WANG
|
3 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: Anthony Bruce Cocks; 证件号码: E*******; 职位: 监事; [退出]姓名: Chua Kheng Kok; 证件号码: K*******A; 职位: 董事; [退出]姓名: David Bruce Holl; 证件号码: *********; 职位: 董事长; [退出]姓名: Deborah Lynn Gibbins; 证件号码: *********; 职位: 董事; [退出]姓名: 翁文芝; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 翁文芝; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: ANDREW JAMES MCCAULEY; 证件号码: *********; 职位: 监事; [新增]姓名: DAVID BRUCE HOLL; 证件号码: *********; 职位: 董事; [新增]姓名: DEBORAH LYNN GIBBINS; 证件号码: *********; 职位: 董事; [新增]姓名: WENDY WANG; 证件号码: *********; 职位: 董事长; [新增]姓名: WENDY WANG; 证件号码: *********; 职位: 总经理; [新增]
|
4 | 2021-03-24 | 章程修正案备案 |
|
董事成员由4人变更为3人
|
5 | 2020-08-13 | 经营范围变更 |
生产:护肤品、化妆品、香水、食品、保健食品、日常用品及其它相关产品;研究和开****新产品;提供与产品及销售相关的服务及培训;在中华人民共和国境内购买并出口包装部件及相关材料,通过直销方式销售玫琳凯系列产品,****放与公司和产品相关的资料;向母公司、母公司投资的其他公司提供其生产经营管理软件的设计、开****和信息系统技术服务;从事护肤品、化妆品、香水、日用百货、珠宝、服装、仪器仪表、电子产品的批****、零售及进出口业务;食品销售;餐饮服务(限分支机构经营)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:日用杂品制造;日用化学产品制造;广告制作;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);图文设计制作;办公服务;市场营销策划;企业管理;软件开****;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;知识产权服务;信息技术咨询服务;会议及展览服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);健康咨询服务(不含诊疗服务);自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;从事与外国(地区)企业相关的非营利性业务活动;化妆品零售;化妆品批****;日用百货销售;珠宝首饰零售;服装服饰零售;服装服饰批****;仪器仪表销售;电子产品销售;家用电器销售;皮革销售;箱包销售;第一类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:化妆品生产;保健食品生产;食品生产;货物进出口;技术进出口;从事直销业务;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
6 | 2019-12-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: Anthony Bruce Cocks; 证件号码: E*******; 职位: 监事;姓名: Chua Kheng Kok; 证件号码: E*******F; 职位: 董事;姓名: David Bruce Holl; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: Deborah Lynn Gibbins; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: PAUL YEE MAK; 证件号码: *********; 职位: 总经理; [退出]姓名: 翁文芝; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: Anthony Bruce Cocks; 证件号码: E*******; 职位: 监事;姓名: Chua Kheng Kok; 证件号码: K*******A; 职位: 董事;姓名: David Bruce Holl; 证件号码: *********; 职位: 董事长;姓名: Deborah Lynn Gibbins; 证件号码: *********; 职位: 董事;姓名: 翁文芝; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 翁文芝; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
7 | 2019-04-26 | 经营范围变更 |
生产:护肤品、化妆品、香水、食品、保健食品、日常用品及其它相关产品;研究和开****新产品;提供与产品及销售相关的服务及培训;在中华人民共和国境内购买并出口包装部件及相关材料,通过直销方式销售玫琳凯系列产品,****放与公司和产品相关的资料;向母公司、母公司投资的其他公司提供其生产经营管理软件的设计、开****和信息系统技术服务;从事公司自产产品及相关原料、百货、珠宝、服装的批****、零售及进出口业务;食品销售(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
生产:护肤品、化妆品、香水、食品、保健食品、日常用品及其它相关产品;研究和开****新产品;提供与产品及销售相关的服务及培训;在中华人民共和国境内购买并出口包装部件及相关材料,通过直销方式销售玫琳凯系列产品,****放与公司和产品相关的资料;向母公司、母公司投资的其他公司提供其生产经营管理软件的设计、开****和信息系统技术服务;从事护肤品、化妆品、香水、日用百货、珠宝、服装、仪器仪表、电子产品的批****、零售及进出口业务;食品销售;餐饮服务(限分支机构经营)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: Anthony Bruce Cocks; 证件号码: E*******; 职位: 监事姓名: Chua Kheng Kok; 证件号码: E*******F; 职位: 董事姓名: DAWID Bruce HOLL; 证件号码: *********; 职位: 董事长姓名: Deborah Lynn Gibbins; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: PAUL YEE MAK; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: PAUL YEE MAK; 证件号码: *********; 职位: 总经理
|
姓名: Anthony Bruce Cocks; 证件号码: E*******; 职位: 监事姓名: Chua Kheng Kok; 证件号码: E*******F; 职位: 董事姓名: DAWID Bruce HOLL; 证件号码: *********; 职位: 董事长姓名: Deborah Lynn Gibbins; 证件号码: *********; 职位: 董事姓名: PAUL YEE MAK; 证件号码: *********; 职位: 总经理姓名: 翁文芝; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
9 | 2018-09-19 | 法定代表人变更 |
Chua Kheng Kok
|
David Bruce Holl
|
10 | 2018-09-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: Anthony Bruce Cocks; 证件号码: E*******; 职位: 监事姓名: Chua Kheng Kok; 证件号码: E*******H; 职位: 董事长姓名: DAWID HOLL; 证件号码: *********; 职位: 董事 [退出]姓名: PAUL MAK; 证件号码: *********; 职位: 董事 [退出]姓名: PAUL MAK; 证件号码: *********; 职位: 总经理 [退出]姓名: Thomas Sang Cho; 证件号码: *********; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: Anthony Bruce Cocks; 证件号码: E*******; 职位: 监事姓名: Chua Kheng Kok; 证件号码: E*******F; 职位: 董事姓名: DAWID Bruce HOLL; 证件号码: *********; 职位: 董事长 [新增]姓名: Deborah Lynn Gibbins; 证件号码: *********; 职位: 董事 [新增]姓名: PAUL YEE MAK; 证件号码: *********; 职位: 董事 [新增]姓名: PAUL YEE MAK; 证件号码: *********; 职位: 总经理 [新增]
|