序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许水木 | 95.71428% | 6700.0万人民币 |
2 | 许俊君 | 4.28571% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许水木
|
|
2 |
许俊君
|
|
3 |
杨伟锋
|
|
4 |
许文娟
|
|
5 |
冯文琴
|
|
6 |
章军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州东升铝幕墙装璜有限公司湖州分公司
|
傅文俊 | 2014-06-27 |
2 |
杭州东升铝幕墙装璜有限公司德清武康分公司
|
肖国强 | 2013-12-04 |
3 |
杭州东升铝幕墙装璜有限公司合肥分公司
|
潘亚源 | 2011-03-09 |
4 |
杭州东升铝幕墙装璜有限公司德清分公司
|
肖国强 | 2010-12-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-06 | 名称变更 |
杭州东升铝幕墙装璜有限公司
|
东升(浙江)幕墙装饰工程有限公司
|
2 | 2016-04-21 | 其他事项备案 |
无财务负责人和联络员
|
联络员:冯文琴财务负责人:陈华
|
3 | 2016-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:******** 组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********91773K
|
4 | 2016-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:143291773
|
统一社会信用代码:*****K
|
5 | 2014-10-13 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ****万人民币元;股东: 许俊君, ***万;许水木, ****万;
|
注册资本: ****万人民币元;股东: 许俊君, ***万;许水木, ****万;
|
6 | 2014-03-18 | 章程备案 |
组织机构:执行董事兼经理:许水木;监事:楼毛银;章程:适用于组织机构设执行董事、经理、监事的其他有限责任公司的章程模板。
|
组织机构:董事长兼经理:许水木;副董事长:许俊君;董事:杨伟锋;监事会主席:许文娟;监事:章军、冯文琴;章程:适用于组织机构设董事会、经理、监事会的其他有限公司责任公司章程模板。
|
7 | 2008-11-28 | 投资人(股权)备案 |
股东: 肖国祥, **万; [退出]许俊君, ***万;许水木, ****万;
|
股东: 许俊君, ***万;许水木, ****万;
|
8 | 2008-09-18 | 住所变更 |
住所: 杭州市江干区杭海路**号
电话:
|
住所: 杭州市江干区新塘路**号*楼 电话:
|
9 | 2008-06-11 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 1100万人民币;实收资本: 1100万人民币;股东: 肖国祥, 30万;许水木, 1070万;
|
注册资本: 3000万人民币;实收资本: 3000万人民币;股东: 肖国祥, 30万;许俊君, 270万;许水木, 2700万;
|
10 | 2008-04-14 | 集团编号升级 |
注册号: *****03;营业期限: 1999-05-04 至 2009-05-03;股东: 许水木, 30万;肖国祥, 1070万; [退出]
|
注册号: *****;营业期限: 1999-05-04 至 2029-05-03;股东: 肖国祥, 30万;许水木, 1070万; [新增]
|