序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王振宇 | 51.01646% | 5270万人民币 |
2 | 宁波瑞通投资管理合伙企业(有限合伙) | 12.4879% | 1290万人民币 |
3 | 王宝良 | 8.71249% | 900万人民币 |
4 | 许信才 | 5.80833% | 600万人民币 |
5 | 姚爱萍 | 4.64666% | 480万人民币 |
6 | 姚挺 | 4.45305% | 460万人民币 |
7 | 宁波梅山保税港区中鼎开创投资中心(有限合伙) | 3.19458% | 330万人民币 |
8 | 周伟民 | 2.90416% | 300万人民币 |
9 | 李劲松 | 0.96805% | 100万人民币 |
10 | 刘云晖 | 0.96805% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王振宇
|
|
2 |
刘国平
|
|
3 |
施德法
|
|
4 |
王灵生
|
|
5 |
黄伍龙
|
|
6 |
林杰
|
|
7 |
王瑞芳
|
|
8 |
盛千凌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州蓝天园林生态科技股份有限公司中泰分公司
|
王振宇 | 2010-09-03 |
2 |
杭州蓝天园林生态科技股份有限公司桐庐分公司
|
王振宇 | 2009-10-22 |
3 |
杭州蓝天园林种苗有限公司绍兴县王坛分公司
|
陈相强 | 2007-07-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 施德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 杨建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王振宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王灵生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王瑞芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 盛千凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄伍龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘国平; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 施德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 王振宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王灵生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王瑞芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 盛千凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄伍龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2020-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 施德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王振宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王灵生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王瑞芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 盛千凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈祥强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 黄伍龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 施德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王振宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王灵生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王瑞芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 盛千凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄伍龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2020-07-22 | 章程备案 |
|
|
4 | 2019-09-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 施德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李京; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 李雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王振宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王核成; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王灵生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 王爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 申力; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 黄伍龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 施德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王振宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 王灵生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王瑞芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 盛千凌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈祥强; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 黄伍龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2019-09-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李京; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王振宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王核成; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王灵生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 王爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 申力; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 闵小波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 黄伍龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 施德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 李京; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 李雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王振宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王核成; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王灵生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 王爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 申力; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 黄伍龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2019-09-16 | 住所变更 |
杭州市江干区景芳六区**幢A座
|
浙江省杭州市余杭区中泰街道南湖大厦*幢***室-**
|
7 | 2018-06-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 方杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [退出]姓名: 李京; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王振宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王核成; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王灵生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 王爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 申力; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 闵小波; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄伍龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 李京; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李雯; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 杨建国; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王振宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王核成; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王灵生; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 王爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 申力; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 闵小波; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄伍龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
8 | 2017-12-12 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
9 | 2017-12-12 | 出资比例备案 |
企业名称: 宁波梅山保税港区中鼎开创投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.****%企业名称: 宁波瑞通投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **.****%姓名: 刘云晖; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 周伟民; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 姚亦明; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 姚挺; 出资额: ***万; 百分比: *.***%姓名: 姚爱萍; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 巢晓燕; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 方宜; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 李劲松; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 楼章清; 出资额: **万; 百分比: *.***%姓名: 王宝良; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 王振宇; 出资额: ****万; 百分比: **.****%姓名: 王灵生; 出资额: **万; 百分比: *.***%姓名: 许信才; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 陈健; 出资额: **万; 百分比: *.***%姓名: 陈栋; 出资额: **万; 百分比: *.***%
|
企业名称: 宁波梅山保税港区中鼎开创投资中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.****%企业名称: 宁波瑞通投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: *.****%姓名: 刘云晖; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 周伟民; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 姚亦明; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 姚挺; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 姚爱萍; 出资额: ***万; 百分比: *.***%姓名: 巢晓燕; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 方宜; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 李劲松; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 楼章清; 出资额: **万; 百分比: *.****%姓名: 王宝良; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 王振宇; 出资额: ****万; 百分比: **.****%姓名: 王灵生; 出资额: **万; 百分比: *.****%姓名: 许信才; 出资额: ***万; 百分比: *.****%姓名: 陈健; 出资额: **万; 百分比: *.****%姓名: 陈栋; 出资额: **万; 百分比: *.****%
|
10 | 2017-12-12 | 章程修正案备案 |
|
|