序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄超 | 99% | 198.0万人民币 |
2 | 李浩 | 1% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄超
|
|
2 |
谢云木
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-08-19 | 法定代表人变更 |
|
|
3 | 2022-08-19 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2022-08-19 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2020-08-17 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2020-08-17 | 法定代表人变更 |
|
|
7 | 2020-08-17 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2020-08-17 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2020-07-28 | 住所变更 |
|
|
10 | 2017-07-24 | 注册资本(金)变更 |
|
|