序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-13 | 负责人变更 |
徐川子 [退出]
|
汪军 [新增]
|
2 | 2019-11-11 | 负责人变更 |
郎菊芬 [退出]
|
徐川子 [新增]
|
3 | 2018-11-09 | 住所变更 |
杭州市富阳区富春街道公望街****号第*幢第*层
|
浙江省杭州市富阳区富春街道公望街****号第*幢第*层
|
4 | 2018-11-09 | 经营范围变更 |
承接总公司业务。
|
承接总公司业务;仓储服务(除危险品)。
|
5 | 2017-07-11 | 负责人变更 |
杨根华 [退出]
|
郎菊芬 [新增]
|
6 | 2017-07-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨根华
|
郎菊芬
|
7 | 2016-04-20 | 营业场所变更 |
住所: 富阳市富春街道公园西路****号第*幢第*层
法定代表人(负责人): 徐步华
电话:
|
住所: 杭州市富阳区富春街道公望街****号第*幢第*层 法定代表人(负责人): 杨根华 电话:
|
8 | 2016-04-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72164
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********56046Q
|