序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪周生 | 50% | 25万人民币 |
2 | 项银富 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪周生
|
|
2 |
项银富
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-23 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2021-02-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
3 | 2016-06-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
4 | 2008-03-17 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2007-12-07 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|
6 | 2004-05-20 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2003-05-22 | 法定代表人变更 |
|
|
8 | 2003-05-22 | 经营范围变更 |
|
|