序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-16 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-01-22
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-08-22 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 汪伟贵; [退出]
|
法定代表人(负责人): 於德俊; [新增]
|
3 | 2016-08-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330127MA27YGKN1G
|
4 | 2016-08-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 汪伟贵;
|
法定代表人(负责人): 於德俊;
|
5 | 2008-01-18 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 於德俊; [退出]注册号: *****41;营业期限: 02-1-30 至 08-1-22;
|
法定代表人(负责人): 汪伟贵; [新增]注册号: *****;营业期限: 02-1-30 至 18-1-22;
|
6 | 2008-01-18 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 於德俊;注册号: ********241;营业期限: 02-1-30 至 08-1-22;
|
法定代表人(负责人): 汪伟贵;注册号: ********;营业期限: 02-1-30 至 18-1-22;
|
7 | 2005-03-10 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
经营截至日期:2005-01-29;
|
经营截至日期:2008-01-22;
|
8 | 2004-03-08 | 负责人变更 |
法定代表人:吴夏娉;身份证编号:*****002;
|
法定代表人:於德俊;身份证编号:*****;
|
9 | 2004-03-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:吴夏娉;身份证编号:********7002;
|
法定代表人:於德俊;身份证编号:********;
|