序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶翠香 | 75% | 388.5万人民币 |
2 | 陈剑平 | 25% | 129.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶翠香
|
|
2 |
陈剑平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********70792K
|
2 | 2016-03-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 陈剑平;组织机构: 陈剑平 职务: 执行董事兼总经理;叶翠香 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 叶翠香;组织机构: 陈剑平 职务: 监事;叶翠香 职务: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2015-05-21 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 环保工程、市政工程、工业自动化控制系统工程的设计、维护、施工(凭资质证书经营);环保设备的技术开****、技术咨询、技术服务、成果转让;环保设备、机械设备、建筑材料、电子产品的销售。;
股东: 陈剑平, 129.5万; 李峰, 388.5万;
组织机构: 陈剑平 职务: 执行董事; 李峰 职务: 经理; 叶翠香 职务: 监事;
|
一般经营项目: 承接:环保工程、市政公用工程、机电工程、电子与智能化工程;服务:环保工程设计、建筑设计、室内外装饰设计、市政工程设计、工业产品设计;技术开****、技术咨询、成果转让:环保设备、环保技术;销售:环保设备、机械设备、建筑材料、电子产品及成套设备;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营); 股东: 陈剑平, 129.5万; 叶翠香, 388.5万; 组织机构: 陈剑平 职务: 执行董事兼总经理; 叶翠香 职务: 监事;
|
4 | 2015-01-13 | 投资人(股权)备案 |
股东: 叶翠香, ***.*万;陈剑平, ***.*万;组织机构: 陈剑平 职务: 执行董事兼总经理;叶翠香 职务: 监事;
|
股东: 陈剑平, ***.*万;李峰, ***.*万; [新增]组织机构: 陈剑平 职务: 执行董事;李峰 职务: 经理; [新增]叶翠香 职务: 监事;
|
5 | 2014-08-05 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 陈剑辉;股东: 陈剑平, ***.*万;陈剑辉, ***.*万;组织机构: 陈剑辉 职务: 执行董事兼总经理;陈剑平 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 陈剑平;股东: 叶翠香, ***.*万;陈剑平, ***.*万;组织机构: 陈剑平 职务: 执行董事兼总经理;叶翠香 职务: 监事;
|
6 | 2011-03-14 | 投资人(股权)备案 |
股东: 陈俊良, ***.*万; [退出]陈剑辉, ***.*万;组织机构: 陈剑辉 职务: 执行董事兼总经理;陈俊良 职务: 监事; [退出]
|
股东: 陈剑平, ***.*万; [新增]陈剑辉, ***.*万;组织机构: 陈剑辉 职务: 执行董事兼总经理;陈剑平 职务: 监事; [新增]
|
7 | 2009-06-05 | 行业代码变更 |
行业: 环境治理;
注册资本: 300万人民币元;
实收资本: 300万人民币元;
股东: 陈俊良, 75万; 陈剑辉, 225万;
|
行业: 其他土木工程建筑; 注册资本: 518万人民币元; 实收资本: 518万人民币元; 股东: 陈俊良, 129.5万; 陈剑辉, 388.5万;
|
8 | 2008-08-27 | 住所变更 |
住所: 西湖区古墩路***号(金桂大厦)***室
法定代表人(负责人): 富玉叶
股东: 陈剑辉, ***万 富玉叶, ***万
组织机构: 陈剑辉 职务: 监事 富玉叶 职务: 执行董事兼总经理
电话:
|
住所: 杭州市滨江区江南大道****号杭州信雅达科技大厦二楼北边***室 法定代表人(负责人): 陈剑辉 股东: 陈俊良, **万 陈剑辉, ***万 组织机构: 陈剑辉 职务: 执行董事兼总经理 陈俊良 职务: 监事 电话:
|
9 | 2007-08-30 | 住所变更 |
住所: 拱墅区小河路**号*幢***室
注册号: ***********
电话:
|
住所: 西湖区古墩路***号(金桂大厦)***室 注册号: ******** 电话:
|