序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡恩妙 | 100% | 1080.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵伟伟
|
|
2 |
胡恩妙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 经营范围变更 |
一般项目:承接房屋建筑工程、市政工程、公路工程、环保工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、钢结构工程、消防工程、安防工程、水利水电工程、城市道路照明工程、机电设备安装工程、防水防腐工程、地基基础工程、桥梁工程、园林绿化工程、体育场地设施工程、土石方工程(涉及资质证凭证经营);金属门窗工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;承接房屋建筑工程、市政工程、公路工程、环保工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、建筑智能化工程、钢结构工程、消防工程、安防工程、水利水电工程、城市道路照明工程、机电设备安装工程、防水防腐工程、地基基础工程、桥梁工程、园林绿化工程、体育场地设施工程、土石方工程(涉及资质证凭证经营);金属门窗工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2020-08-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 兰帅; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 王滋祺; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 胡恩妙; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
3 | 2020-08-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 兰帅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王滋祺; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 胡恩妙; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 赵伟伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2020-08-20 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区竞舟路***号***室
|
浙江省杭州市萧山区北干街道德鸿公寓***室
|
5 | 2020-08-20 | 法定代表人变更 |
王滋祺
|
赵伟伟
|
6 | 2020-08-20 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2020-08-20 | 名称变更 |
杭州广虹建设有限公司
|
杭州萧兴建设有限公司
|
8 | 2020-08-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王滋祺;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王滋祺;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:赵伟伟;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:赵伟伟;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2020-04-02 | 出资日期备案 |
姓名: 兰帅; 出资日期: ****-**-**;姓名: 王滋祺; 出资日期: ****-**-**;
|
姓名: 兰帅; 出资日期: ****-**-**;姓名: 王滋祺; 出资日期: ****-**-**;
|
10 | 2020-04-02 | 出资日期备案 |
姓名: 兰帅; 出资日期: 2040-03-27;姓名: 王滋祺; 出资日期: 2040-03-27;
|
姓名: 兰帅; 出资日期: 2040-12-30;姓名: 王滋祺; 出资日期: 2040-12-30;
|