序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海优将企业****展中心(有限合伙) | 60% | 1800.0万人民币 |
2 | 上海涂宇企业****展中心(有限合伙) | 25% | 750.0万人民币 |
3 | 运乃怡 | 10% | 300.0万人民币 |
4 | 黄海华 | 5% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄海华
|
|
2 |
龚立坤
|
|
3 |
运乃怡
|
|
4 |
黄雪林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-23 | 经营范围变更 |
批****、零售:第III类医疗器械,医疗器械(限一类、二类),办公用品;服务:医疗设备的维护和保养,医疗器械租赁(限一类、二类),货运:普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜),供应链管理,仓储服务(除化学危险品及第一类易制毒化学品);货物进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;办公用品销售;专用设备修理;医疗设备租赁;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2019-07-03 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路***号西楼***、***室
|
浙江省杭州市西湖区蒋村街道双龙街***号西投创智中心*号楼*层***室
|
3 | 2019-07-03 | 管辖单位变更 |
三墩所
|
蒋村所
|
4 | 2018-07-25 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
5 | 2018-07-25 | 住所变更 |
浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路***号西楼***、***室
|
浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路***号西楼***、***室
|
6 | 2018-07-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 运乃怡; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 黄海华; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 黄海华; 出资额: ***万; 百分比: *%姓名: 运乃怡; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 上海涂宇企业****展中心(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]企业名称: 上海优将企业****展中心(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2018-07-16 | 经营范围变更 |
批****、零售:第III、第II类医疗器械(具体详见《医疗器械经营企业许可证》内容)。 服务:医疗设备的维护和保养,医疗器械租赁(限一类、二类);批****、零售:办公用品;货物进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。
|
批****、零售:第III类医疗器械,医疗器械(限一类、二类),办公用品;服务:医疗设备的维护和保养,医疗器械租赁(限一类、二类),货运:普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜),供应链管理,仓储服务(除化学危险品及第一类易制毒化学品);货物进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-07-06 | 住所变更 |
杭州市西湖区古墩路***号西楼***、***室
|
浙江省杭州市西湖区三墩镇古墩路***号西楼***、***室
|
9 | 2018-07-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 运乃怡; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陆炳林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 黄海华; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄海华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 黄雪林; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 运乃怡; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄海华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 黄雪林; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 龚立坤; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
10 | 2018-07-06 | 法定代表人变更 |
陆炳林
|
黄海华
|