序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈九西
|
|
2 |
姚兰
|
|
3 |
金衍光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-21 | 法定代表人变更 |
蒋东博
|
金衍光
|
2 | 2022-03-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蒋东博; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈九西; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名:陈九西;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 姚兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 金衍光; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈九西; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名:陈九西;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2020-12-23 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州爱蔻鱼美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 杭州爱都沪美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 浙江容妍医院管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州爱蔻鱼美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 杭州爱都沪美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 浙江容妍医院管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-10-28 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州爱蔻鱼美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 杭州爱都沪美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 浙江容妍医院管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州爱蔻鱼美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 杭州爱都沪美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 浙江容妍医院管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
5 | 2020-09-18 | 出资比例备案 |
企业名称: 杭州爱蔻鱼美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 杭州爱都沪美人医院管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 浙江容妍医院管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州爱蔻鱼美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 杭州爱都沪美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%;企业名称: 浙江容妍医院管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
6 | 2020-06-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张学玲; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈九西; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 姚兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蒋东博; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈九西; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
7 | 2020-06-30 | 法定代表人变更 |
张学玲
|
蒋东博
|
8 | 2020-01-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江容妍医院管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 姚兰; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 余俊; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈九西; 出资额: *万; 百分比: *%; [退出]
|
企业名称: 浙江容妍医院管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 杭州爱都沪美人医院管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 杭州爱蔻鱼美人医院管理有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
9 | 2019-10-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余俊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 张学玲; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 金杰斯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 姚兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 张学玲; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 陈九西; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
10 | 2019-10-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姚兰; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 戴金林; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 金杰斯; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 余俊; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
企业名称: 浙江容妍医院管理有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 姚兰; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 余俊; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈九西; 出资额: *万; 百分比: *%; [新增]
|