序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄利成 | 19.35484% | 30万人民币 |
2 | 黄东华 | 16.12903% | 25万人民币 |
3 | 张福源 | 16.12903% | 25万人民币 |
4 | 孙贤仓 | 16.12903% | 25万人民币 |
5 | 姚显君 | 16.12903% | 25万人民币 |
6 | 姚连君 | 15.22581% | 23.6万人民币 |
7 | 吴秋红 | 0.45161% | 0.7万人民币 |
8 | 赵土珍 | 0.45161% | 0.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄利成
|
|
2 |
黄东华
|
|
3 |
张福源
|
|
4 |
孙贤仓
|
|
5 |
吴秋红
|
|
6 |
姚显君
|
|
7 |
赵土珍
|
|
8 |
姚连君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330122NA000104X 组织机构代码证:779276827
|
统一社会信用代码:*****G
|
2 | 2016-12-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********0104X
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********9276827G
|
3 | 2009-08-06 | 成员出资资金变更 |
注册资本: 5万人民币元;
实收资本: 5万人民币元;
股东: 黄东华, 0.6万; 黄利成, 0.6万; 孙贤仓, 0.6万; 吴秋红, 0.6万; 张福源, 0.6万; 赵土珍, 0.6万; 姚连君, 0.7万; 姚显君, 0.7万;
|
注册资本: 155万人民币元; 实收资本: 155万人民币元; 股东: 吴秋红, 0.7万; 赵土珍, 0.7万; 姚连君, 23.6万; 黄东华, 25万; 孙贤仓, 25万; 姚显君, 25万; 张福源, 25万; 黄利成, 30万;
|
4 | 2009-08-06 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 5万人民币元;实收资本: 5万人民币元;股东: 黄东华, 0.6万;黄利成, 0.6万;孙贤仓, 0.6万;吴秋红, 0.6万;张福源, 0.6万;赵土珍, 0.6万;姚连君, 0.7万;姚显君, 0.7万;
|
注册资本: 155万人民币元;实收资本: 155万人民币元;股东: 吴秋红, 0.7万;赵土珍, 0.7万;姚连君, 23.6万;黄东华, 25万;孙贤仓, 25万;姚显君, 25万;张福源, 25万;黄利成, 30万;
|
5 | 2008-12-15 | 成员出资资金变更 |
注册资本: 20.5万人民币元;
实收资本: 20.5万人民币元;
股东: 姚连君等60人, 20.5万;
组织机构: 黄东华 职务: 监事会主席; 黄利成 职务: 理事长; 孙贤仓 职务: 监事; 姚连君 职务: 理事; 姚显君 职务: 理事; 张福源 职务: 理事; 赵土珍 职务: 理事; 周升**** 职务: 监事;
|
注册资本: 5万人民币元; 实收资本: 5万人民币元; 股东: 黄东华, 0.6万; 黄利成, 0.6万; 孙贤仓, 0.6万; 吴秋红, 0.6万; 张福源, 0.6万; 赵土珍, 0.6万; 姚连君, 0.7万; 姚显君, 0.7万; 组织机构: 黄东华 职务: 监事会主席; 黄利成 职务: 理事长; 孙贤仓 职务: 监事; 吴秋红 职务: 监事; 姚连君 职务: 理事; 姚显君 职务: 理事; 张福源 职务: 理事; 赵土珍 职务: 理事;
|
6 | 2008-12-15 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 20.5万人民币元;实收资本: 20.5万人民币元;股东: 姚连君等60人, 20.5万;组织机构: 黄东华 职务: 监事会主席;黄利成 职务: 理事长;孙贤仓 职务: 监事;姚连君 职务: 理事;姚显君 职务: 理事;张福源 职务: 理事;赵土珍 职务: 理事;周升**** 职务: 监事;
|
注册资本: 5万人民币元;实收资本: 5万人民币元;股东: 黄东华, 0.6万;黄利成, 0.6万;孙贤仓, 0.6万;吴秋红, 0.6万;张福源, 0.6万;赵土珍, 0.6万;姚连君, 0.7万;姚显君, 0.7万;组织机构: 黄东华 职务: 监事会主席;黄利成 职务: 理事长;孙贤仓 职务: 监事;吴秋红 职务: 监事;姚连君 职务: 理事;姚显君 职务: 理事;张福源 职务: 理事;赵土珍 职务: 理事;
|
7 | 2008-09-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 姚连君;组织机构: 黄东华 职务: 监事会主席;黄利成 职务: 理事;孙贤仓 职务: 监事;姚连君 职务: 理事长;姚显君 职务: 理事;张福源 职务: 理事;赵土珍 职务: 理事;周升**** 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 黄利成;组织机构: 黄东华 职务: 监事会主席;黄利成 职务: 理事长;孙贤仓 职务: 监事;姚连君 职务: 理事;姚显君 职务: 理事;张福源 职务: 理事;赵土珍 职务: 理事;周升**** 职务: 监事;
|
8 | 2008-06-30 | 名称变更 |
企业名称: 桐庐窄溪蟹业合作社;
注册资本: 5万人民币;
实收资本: 5万人民币;
企业类型: 合作社;
经营范围: 养殖、销售:河蟹。;
经营方式: 养殖、销售;
注册号: ********565;
股东: 黄东华, 0.6万; 黄利成, 0.6万; 孙贤仓, 0.6万; 张福源, 0.6万; 赵土珍, 0.6万; 周升****, 0.6万; 姚连君, 0.7万; 姚显君, 0.7万;
|
企业名称: 桐庐窄溪蟹业专业合作社; 注册资本: 20.5万人民币; 实收资本: 20.5万人民币; 企业类型: 农民专业合作社; 经营范围: 组织收购、销售成员及同类生产经营者的河蟹;引进新技术、新品种、开展与农业生产经营有关的技术培训、技术交流、信息咨询服务。; 经营方式: 销售; 注册号: ********0104X; 股东: 姚连君等60人, 20.5万;
|