序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张新夏
|
|
2 |
张国标
|
|
3 |
陈义
|
|
4 |
叶林富
|
|
5 |
陈玉泉
|
|
6 |
张新程
|
|
7 |
陈义红
|
|
8 |
穆文涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-27 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-04-27 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-09-17 | 法定代表人变更 |
|
|
4 | 2021-09-17 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2021-01-18 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2020-03-06 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2019-10-30 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2019-10-30 | 法定代表人变更 |
|
|
9 | 2019-10-30 | 高级管理人员备案 |
|
|
10 | 2019-10-30 | 联系电话变更 |
|
|