序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省特种设备检验研究院 | 100% | 1050.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏立
|
|
2 |
白云
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江赛福特特种设备检测有限公司海宁分公司
|
夏立 | 2017-06-19 |
2 |
浙江万宁特种设备检验检测有限公司嘉兴分公司
|
秦炬 | 2005-09-30 |
3 |
浙江万宁特种设备检验检测有限公司温州分公司
|
杨小勇 | 2005-09-26 |
4 |
浙江万宁特种设备检验检测有限公司绍兴分公司
|
宋金泉 | 2005-09-23 |
5 |
浙江万宁特种设备检验检测有限公司舟山分公司
|
王其波 | 2005-09-21 |
6 |
浙江万宁特种设备检验检测有限公司金华分公司
|
孟丰平 | 2005-09-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 楼红军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 白云; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 夏立; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 夏立; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [新增]姓名: 白云; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
2 | 2019-03-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:洪春芬;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王冰鑫;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈琳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王冰鑫;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2019-03-12 | 法定代表人变更 |
楼红军
|
夏立
|
4 | 2018-05-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈燕燕;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郭团军;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:洪春芬;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王冰鑫;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-05-02 | 法定代表人变更 |
葛翔
|
楼红军
|
6 | 2018-05-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 包玮; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 程茂; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 葛翔; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 郭团军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 楼红军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 白云; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
7 | 2016-09-22 | 住所变更 |
住所: 杭州市临丁路****号*幢(B楼)*层****号 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
住所: 杭州市江干区凯旋路***号*幢一楼 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
8 | 2015-09-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********576595
|
9 | 2015-09-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 包玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陈忠明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 成德芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 程茂; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郭团军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 柳丽萍; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 骆立刚; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 钟海见; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]
|
姓名: 包玮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 程茂; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 葛翔; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 郭团军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2015-09-28 | 组织机构变更 |
姓名: 包玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陈忠明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 成德芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 程茂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郭团军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 柳丽萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 骆立刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 钟海见; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]
|
姓名: 包玮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 程茂; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 葛翔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 郭团军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|