序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹玲玲 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 刘钢 | 25% | 25.0万人民币 |
3 | 徐莹迪 | 20% | 20.0万人民币 |
4 | 郑玲丽 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹玲玲
|
|
2 |
刘钢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-02-26 | 投资人(股权)备案 |
股东: 郑玲丽, *万;徐莹迪, **万;刘媛媛, **万; [退出]曹玲玲, **万;组织机构: 曹玲玲 职务: 执行董事兼总经理;刘媛媛 职务: 监事; [退出]
|
股东: 郑玲丽, *万;徐莹迪, **万;刘钢, **万; [新增]曹玲玲, **万;组织机构: 曹玲玲 职务: 执行董事兼总经理;刘钢 职务: 监事; [新增]
|
2 | 2016-02-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********72489
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********97639J
|
3 | 2015-03-18 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 10万;一般经营项目: 服务:教育信息咨询(除出国留学咨询与中介服务及法律、行政法规规定需前置审批的项目);其他无需经报审批的一切合法项目。;股东: 黄映丽, 4万;曹玲玲, 6万;组织机构: 曹玲玲 职务: 执行董事兼总经理;黄映丽 职务: 监事;
|
注册资本: 100万人民币元;一般经营项目: 教育信息咨询(除出国留学咨询与中介服务及法律、行政法规规定需前置审批的项目);其他无需经报审批的一切合法项目。;股东: 郑玲丽, 5万;徐莹迪, 20万;刘媛媛, 25万;曹玲玲, 50万;组织机构: 曹玲玲 职务: 执行董事兼总经理;刘媛媛 职务: 监事;
|
4 | 2014-12-16 | 住所变更 |
住所: 杭州经济技术开****区福雷德广场*幢*单元****室
电话:
|
住所: 拱墅区美都广场商铺**号 电话:
|
5 | 2013-03-22 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 黄映丽;组织机构: 曹玲玲 职务: 监事;黄映丽 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 曹玲铃;组织机构: 曹玲玲 职务: 执行董事兼总经理;黄映丽 职务: 监事;
|
6 | 2013-01-24 | 投资人(股权)备案 |
股东: 黄映丽, *万;屠素洁, *万; [退出]曹玲玲, *万;
|
股东: 黄映丽, *万;曹玲玲, *万;
|
7 | 2012-12-20 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 李志刚;股东: 张海燕, *万;蒋海斌, *万;李志刚, *万;组织机构: 李志刚 职务: 执行董事兼总经理;张海燕 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 黄映丽;股东: 黄映丽, *万;屠素洁, *万;曹玲玲, *万;组织机构: 曹玲玲 职务: 监事;黄映丽 职务: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2012-11-16 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 蒋海斌;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 蒋海斌, **万;组织机构: 曹玲玲 职务: 监事;蒋海斌 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 李志刚;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 张海燕, *万;蒋海斌, *万;李志刚, *万;组织机构: 李志刚 职务: 执行董事兼总经理;张海燕 职务: 监事;
|
9 | 2012-05-24 | 住所变更 |
住所: 西湖区文三路***号华星科技大厦一楼***号房
一般经营项目: 服务:教育信息咨询批****,零售:文教用品,日用百货其他无需经报审批的一切合法项目
电话:
|
住所: 杭州经济技术开****区福雷德广场*幢*单元****室 一般经营项目: 服务:教育信息咨询(除出国留学咨询与中介服务及法律、行政法规规定需前置审批的项目)其他无需经报审批的一切合法项目。 电话:
|