序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乔文兵 | 90% | 99.0万人民币 |
2 | 乔血义 | 10% | 11.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-26 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 乔文兵、乔血义;清算组负责人: 乔文兵;地址: 萧山区萧山市北开****区建设*路***号***室;联系方式: ***********
|
2 | 2016-06-20 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 乔文兵;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 乔血义, **万;乔文兵, **万;组织机构: 乔文兵 职务: 执行董事兼总经理;乔血义 职务: 监事;
|
3 | 2016-06-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********158067
|
4 | 2015-05-25 | 注册资本(金)变更 |
|
注册资本: 110万人民币元;实收资本: 0万人民币元;股东: 杨广文, 110万;
|
5 | 2012-12-18 | 住所变更 |
|
住所: 萧山区萧山市北开****区建设*路***号***室 电话:
|