序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘长法 | 45% | 900.0万人民币 |
2 | 吴建平 | 25% | 500.0万人民币 |
3 | 杜青红 | 25% | 500.0万人民币 |
4 | 刘永灿 | 5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈裕兵
|
|
2 |
李春林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘长法; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李春林; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈裕兵; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 刘登玉; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 刘长法; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 吴建平; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 杜青红; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 刘永灿; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
|
2 | 2020-08-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李春林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈谊鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 李春林; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈裕兵; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
3 | 2020-08-21 | 法定代表人变更 |
陈谊鹏
|
陈裕兵
|
4 | 2020-08-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘长法; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 李春林; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 刘长法; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李春林; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈裕兵; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 刘登玉; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
|
5 | 2020-05-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘长法;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘长法;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈谊鹏;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:刘长法;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2020-05-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘永灿; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 刘长法; 证件号码: ******************; 职位: 其他人员; [退出]
|
姓名: 李春林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈谊鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
7 | 2020-05-13 | 法定代表人变更 |
刘长法
|
陈谊鹏
|
8 | 2020-05-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘长法; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 钟军; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 刘长法; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 李春林; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
9 | 2019-03-06 | 名称变更 |
桐庐县分水镇天英砂场
|
桐庐天英砂石有限公司
|
10 | 2019-03-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘长法;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:刘长法;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:刘长法;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|