序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞维力 | 67.5% | 337.5万人民币 |
2 | 卢建革 | 20% | 100万人民币 |
3 | 蔡顺荣 | 8% | 40万人民币 |
4 | 程忠贤 | 3% | 15万人民币 |
5 | 朱志明 | 1.5% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
俞维力
|
|
2 |
蔡顺荣
|
|
3 |
卢建革
|
|
4 |
徐辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-11 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-07-11 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2021-12-21 | 章程备案 |
|
|
4 | 2019-05-27 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2018-01-04 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2018-01-04 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2018-01-04 | 住所变更 |
|
|
8 | 2018-01-04 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2016-08-05 | 住所变更 |
|
|
10 | 2015-12-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|