序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州嘉荣实业有限公司 | 100% | 21800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴奇山
|
|
2 |
王思炫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-04 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 徐春燕;实收资本: ****万人民币元;组织机构: 王思炫 职务: 监事;徐春燕 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 吴奇山;实收资本: *****万人民币元;组织机构: 王思炫 职务: 监事;吴奇山 职务: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2017-01-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********64884M
|
3 | 2015-04-14 | 投资人(股权)备案 |
股东: 浙江丰联控股集团有限公司, ****万; [退出]
|
股东: 杭州嘉荣实业有限公司, ****万; [新增]
|
4 | 2012-10-10 | 住所变更 |
住所: 杭州市拱墅区中联大厦*幢***室
电话:
|
住所: 杭州市拱墅区富强路**号*幢一层***室 电话:
|
5 | 2010-04-09 | 住所变更 |
住所: 杭州市拱墅区庆隆横路*-*号*幢***室
电话:
|
住所: 杭州市拱墅区中联大厦*幢***室 电话:
|
6 | 2010-04-07 | 住所变更 |
住所: 杭州市拱墅区中联大厦*幢***室
电话:
|
住所: 杭州市拱墅区庆隆横路*-*号*幢***室 电话:
|