序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何明明 | 70% | 756.0万人民币 |
2 | 何乃忠 | 30% | 324.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何明明
|
|
2 |
何乃忠
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
富阳市中大钢化玻璃有限公司经营部
|
邵小勇 | 2006-07-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********37291
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********37245K
|
2 | 2016-01-08 | 名称变更 |
企业名称: 富阳市中大钢化玻璃有限公司;
住所: 富阳市富春街道秋丰村;
|
企业名称: 杭州富阳中大钢化玻璃有限公司; 住所: 杭州富阳区富春街道秋丰村;
|
3 | 2010-02-25 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 600万人民币元;实收资本: 600万人民币元;一般经营项目: 钢化,热弯,中空,夹胶玻璃加工、销售;其他无需报经审批的一切合法项目。**;股东: 何乃忠, 180万;何明明, 420万;
|
注册资本: 1080万人民币元;实收资本: 1080万人民币元;一般经营项目: 其他无需报经审批的一切合法项目。**;股东: 何乃忠, 324万;何明明, 756万;
|
4 | 2009-02-20 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 200万人民币元;实收资本: 200万人民币元;注册号: ********398;股东: 何乃忠, 60万;何明明, 140万;
|
注册资本: 600万人民币元;实收资本: 600万人民币元;注册号: ********37291;股东: 何乃忠, 180万;何明明, 420万;
|
5 | 2006-04-28 | 住所变更 |
住所: 富阳市富春街道后周中路**号
电话:
|
住所: 富阳市富春街道秋丰村 电话:
|
6 | 2005-12-09 | 投资人(股权)备案 |
股东: 何柳英, **万; [退出]何明明, ***万;组织机构: 何柳英 职务: ; [退出]何明明 职务: ;
|
股东: 何乃忠, **万; [新增]何明明, ***万;组织机构: 何明明 职务: 执行董事;何乃忠 职务: 监事; [新增]
|