序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-08 | 负责人变更 |
孙燕兰 [退出]
|
马燕 [新增]
|
2 | 2018-06-08 | 法定代表人变更 |
孙燕兰
|
马燕
|
3 | 2017-06-14 | 负责人变更 |
王军 [退出]
|
孙燕兰 [新增]
|
4 | 2017-06-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王军
|
孙燕兰
|
5 | 2017-03-17 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 蒋慧明; [退出]
|
法定代表人(负责人): 王军; [新增]
|
6 | 2017-03-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330102MA28N0HE66
|
7 | 2017-03-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 蒋慧明;
|
法定代表人(负责人): 王军;
|
8 | 2015-04-08 | 负责人变更 |
法定代表人(负责人): 方建化; [退出]许可经营项目: 无;营业期限: ****-*-** 至 ****-**-**;
|
法定代表人(负责人): 蒋慧明; [新增]许可经营项目: ;营业期限: ****-*-** 至 ****-*-*;
|
9 | 2015-04-08 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 方建化;许可经营项目: 无;营业期限: ****-*-** 至 ****-**-**;
|
法定代表人(负责人): 蒋慧明;许可经营项目: ;营业期限: ****-*-** 至 ****-*-*;
|