序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翁渭清 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 翁晓婷 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁渭清
|
|
2 |
翁晓婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********079035
|
2 | 2014-05-07 | 住所变更 |
住所: 拱墅区香槟之约园A幢****室 电话:
|
住所: 拱墅区香槟之约园A幢***室 电话:
|
3 | 2013-04-02 | 住所变更 |
住所: 拱墅区祥园路**号*楼
一般经营项目: 化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、金属材料、五金交电、纺织品、文化用品、办公用品、燃料油[除闪点**摄氏度(含**摄氏度)以下]的销售计算机软件、数码产品的技术开****、技术咨询、成果转让投资咨询(除证券、期货)经济信息咨询(除证券、期货、商品中介)其它无需报经审批的一切合法项目。以公司登记机关核定的经营范围为准。
许可经营项目: *,*-丁二烯[抑制了的]、异丁醛、苯乙烯[抑制了的]、甲醇、乙醇[无水]、煤焦油、苯、粗苯、*,*-二甲苯、*,*-二甲苯、*,*-二甲苯、甲基苯、*-丁酮、二甲苯异构体混合物、环己酮、溶剂油、六亚甲基四胺、硫化钠[无水或含结晶水<**%]、氧化钡、二氯甲烷、丙烯酸[抑制了的]、邻苯二甲酸酐、丁烯二酸酐[顺式]、氢氧化钠、甲酸溶液(以上为无储存经营)的批****(危险化学品经营许可证有效期至****年**月**日)。
电话:
|
住所: 拱墅区香槟之约园A幢****室 一般经营项目: 化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、金属材料、五金交电、纺织品、文化用品、办公用品、燃料油[除闪点**摄氏度(含**摄氏度)以下]的销售计算机软件、数码产品的技术开****、技术咨询、成果转让投资咨询(除证券、期货)经济信息咨询(除证券、期货、商品中介)其它无需报经审批的一切合法项目。 许可经营项目: 无。 电话:
|
4 | 2011-09-15 | 投资人(股权)备案 |
股东: 沈继定, ***万; [退出]翁渭清, ***万;组织机构: 沈继定 职务: 监事; [退出]翁渭清 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 翁晓婷, ***万; [新增]翁渭清, ***万;组织机构: 翁渭清 职务: 执行董事兼总经理;翁晓婷 职务: 监事; [新增]
|
5 | 2010-12-15 | 投资人(股权)备案 |
股东: 沈学雷, **万; [退出]翁渭清, ***万;沈继定, ***万;组织机构: 沈学雷 职务: 监事; [退出]翁渭清 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 沈继定, ***万;翁渭清, ***万;组织机构: 沈继定 职务: 监事;翁渭清 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2010-03-29 | 投资人(股权)备案 |
股东: 沈学雷, ***万;翁渭清, ***万;
|
股东: 沈学雷, **万;翁渭清, ***万;
|
7 | 2009-11-30 | 投资人(股权)备案 |
股东: 方建萍, **万; [退出]沈学雷, ***万;翁渭清, ***万;组织机构: 沈学雷 职务: 监事;浙 职务: 执行董事兼总经理; [退出]
|
股东: 沈学雷, ***万;翁渭清, ***万;组织机构: 沈学雷 职务: 监事;翁渭清 职务: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2009-05-15 | 住所变更 |
住所: 杭州市下城区国都****展大厦B幢**层B-**号房
法定代表人(负责人): 方建萍
经营范围: 批****、零售:金属材料,五金交电,纺织品,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),文化用品,办公用品服务:计算机软件、数码产品的技术开****、技术咨询、成果转让,投资咨询(除证券、期货),经济信息咨询(除证券、期货)。其它无需报经审批的一切合法项目。
组织机构: 方建萍 职务: 执行董事 沈学雷 职务: 总经理 翁渭清 职务: 监事
电话:
|
住所: 拱墅区祥园路**号*楼 法定代表人(负责人): 翁渭清 经营范围: 金属材料、五金交电、纺织品、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)、文化用品、办公用品的销售计算机软件、数码产品的技术开****、技术咨询、成果转让投资咨询(除证券、期货)经济信息咨询(除证券、期货、商品中介)其它无需报经审批的一切合法项目。 组织机构: 沈学雷 职务: 监事 翁渭清 职务: 执行董事兼总经理 电话:
|
9 | 2008-06-26 | 住所变更 |
住所: 杭州市下城区稻香园**幢*单元***室
股东: 沈学雷, **万 翁渭清, **万
组织机构: 沈学雷 职务: 执行董事兼总经理 翁渭清 职务: 监事
电话:
|
住所: 杭州市下城区国都****展大厦B幢**层B-**号房 股东: 方建萍, *万 沈学雷, **万 翁渭清, **万 组织机构: 方建萍 职务: 监事 沈学雷 职务: 执行董事兼总经理 电话:
|