序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 日本电石工业株式会社 | 100% | 4125.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
齐藤雅仁
|
|
2 |
雨宫圭司
|
|
3 |
高松威夫
|
|
4 |
吉永匠
|
|
5 |
向井宏昭
|
|
6 |
竹内利二
|
|
7 |
阿多弘司
|
|
8 |
横田祐一
|
|
9 |
土肥俊也
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
恩希爱(杭州)化工有限公司北京联络处
|
越智桂 | 1999-06-29 |
2 |
恩希爱(杭州)化工有限公司杭州办事处
|
富川哲志 | 1997-04-09 |
3 |
恩希爱(杭州)化工有限公司沈阳办事处
|
向井贵彦 | 1997-01-27 |
4 |
恩希爱(杭州)化工有限公司广州办事处
|
越智桂 | 1996-06-04 |
5 |
恩希爱(杭州)化工有限公司上海办事处
|
富川哲志 | 1996-05-27 |
6 |
恩希爱(杭州)化工有限公司成都办事处
|
富川哲志 | 1996-05-24 |
7 |
恩希爱(杭州)化工有限公司北京办事处
|
富川哲志 | 1996-03-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 向井宏昭; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 土肥俊也; 证件号码: TK*******; 职位: 监事;姓名: 横田祐一; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 竹内利二; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 阿多弘司; 证件号码: MU*******; 职位: 董事;姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 经理;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 董事长;姓名:黎晓春;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [退出]
|
姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 向井宏昭; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 土肥俊也; 证件号码: TK*******; 职位: 监事;姓名: 横田祐一; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 竹内利二; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 阿多弘司; 证件号码: MU*******; 职位: 董事;姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 经理;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 董事长;姓名:水岛修二;证件号码:***********; 职位: 财务负责人; [新增]
|
2 | 2022-05-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 向井宏昭; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 土肥俊也; 证件号码: TK*******; 职位: 监事;姓名: 梶井久稔; 证件号码: TF*******; 职位: 董事长; [退出]姓名: 横田祐一; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 竹内利二; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 阿多弘司; 证件号码: MU*******; 职位: 董事;姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 经理;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 董事;姓名:黎晓春;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 向井宏昭; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 土肥俊也; 证件号码: TK*******; 职位: 监事;姓名: 横田祐一; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 竹内利二; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 阿多弘司; 证件号码: MU*******; 职位: 董事;姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 经理;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 董事长;姓名:黎晓春;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-05-20 | 法定代表人变更 |
梶井久稔
|
齐藤雅仁
|
4 | 2021-12-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 梶井久稔; 证件号码: TF*******; 职位: 董事长;姓名: 横田祐一; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 竹内利二; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 经理;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 董事;
|
姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 向井宏昭; 证件号码: TR*******; 职位: 董事; [新增]姓名: 土肥俊也; 证件号码: TK*******; 职位: 监事; [新增]姓名: 梶井久稔; 证件号码: TF*******; 职位: 董事长;姓名: 横田祐一; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 竹内利二; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 阿多弘司; 证件号码: MU*******; 职位: 董事; [新增]姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 经理;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 董事;
|
5 | 2021-07-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 吉泽正树; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 梶井久稔; 证件号码: TF*******; 职位: 董事长;姓名: 藤田優; 证件号码: TK*******; 职位: 董事;姓名: 长谷川幸伸; 证件号码: TH*******; 职位: 董事;姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事兼总经理;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;
|
姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 吉泽正树; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 梶井久稔; 证件号码: TF*******; 职位: 董事长;姓名: 藤田優; 证件号码: TK*******; 职位: 董事;姓名: 长谷川幸伸; 证件号码: TH*******; 职位: 董事;姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 经理; [新增]
|
6 | 2021-07-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 吉泽正树; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事; [退出]姓名: 梶井久稔; 证件号码: TF*******; 职位: 董事长;姓名: 藤田優; 证件号码: TK*******; 职位: 董事; [退出]姓名: 长谷川幸伸; 证件号码: TH*******; 职位: 董事; [退出]姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 经理;
|
姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 梶井久稔; 证件号码: TF*******; 职位: 董事长;姓名: 横田祐一; 证件号码: TR*******; 职位: 董事; [新增]姓名: 竹内利二; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事; [新增]姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 经理;姓名: 齐藤雅仁; 证件号码: TS*******; 职位: 董事;
|
7 | 2020-08-03 | 章程修正案备案 |
|
修改章程第三条相关内容
|
8 | 2020-08-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 井口吉忠; 证件号码: TR*******; 职位: 董事; [退出]姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 梶井久稔; 证件号码: TF*******; 职位: 董事长;姓名: 藤田優; 证件号码: TK*******; 职位: 董事;姓名: 长谷川幸伸; 证件号码: TH*******; 职位: 董事;姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事兼总经理;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;
|
姓名: 吉永匠; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;姓名: 吉泽正树; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事; [新增]姓名: 梶井久稔; 证件号码: TF*******; 职位: 董事长;姓名: 藤田優; 证件号码: TK*******; 职位: 董事;姓名: 长谷川幸伸; 证件号码: TH*******; 职位: 董事;姓名: 雨宫圭司; 证件号码: TR*******; 职位: 董事兼总经理;姓名: 高松威夫; 证件号码: TZ*******; 职位: 董事;
|
9 | 2020-08-03 | 出资方式备案 |
|
企业名称: 日本电石工业株式会社; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
10 | 2020-08-03 | 出资日期备案 |
企业名称: 日本电石工业株式会社; 出资日期: ;
|
企业名称: 日本电石工业株式会社; 出资日期: ;
|