序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑于朝 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 黄巧钰 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑于朝
|
|
2 |
黄巧钰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:552685191
|
统一社会信用代码:*****G
|
2 | 2016-06-15 | 投资人(股权)备案 |
股东: 奚丽美, *万; [退出]郑于朝, **万;组织机构: 郑于朝 职务: 执行董事兼总经理;奚丽美 职务: 监事; [退出]
|
股东: 黄巧钰, *万; [新增]郑于朝, **万;组织机构: 黄巧钰 职务: 监事; [新增]郑于朝 职务: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2015-02-12 | 投资人(股权)备案 |
股东: 黄巧钰, *万; [退出]郑于朝, **万;组织机构: 黄巧钰 职务: 监事; [退出]郑于朝 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 奚丽美, *万; [新增]郑于朝, **万;组织机构: 郑于朝 职务: 执行董事兼总经理;奚丽美 职务: 监事; [新增]
|
4 | 2013-01-18 | 投资人(股权)备案 |
股东: 眭立清, *万; [退出]黄巧钰, **万;
|
股东: 黄巧钰, *万;郑于朝, **万; [新增]
|
5 | 2013-01-05 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 黄巧钰;组织机构: 黄巧钰 职务: 执行董事兼总经理;眭立清 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 郑于朝;组织机构: 黄巧钰 职务: 监事;郑于朝 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2012-04-27 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 陈永祥;股东: 眭立清, *万;陈永祥, **万;组织机构: 陈永祥 职务: 执行董事兼总经理;眭立清 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 黄巧钰;股东: 眭立清, *万;黄巧钰, **万;组织机构: 黄巧钰 职务: 执行董事兼总经理;眭立清 职务: 监事;
|