序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏子文 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 苏焕增 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏子文
|
|
2 |
苏焕增
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江大度智能家居有限公司宁波分公司
|
许木平 | 2012-04-23 |
2 |
杭州大度楼宇设备有限公司金华分公司
|
王晓 | 2012-03-29 |
3 |
浙江大度智能家居有限公司嘉兴分公司
|
许木平 | 2012-01-18 |
4 |
杭州大度楼宇设备有限公司城东分公司
|
蒋绍金 | 2010-12-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-10 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-03-10 | 住所变更 |
|
|
3 | 2022-03-10 | 联系电话变更 |
|
|
4 | 2021-07-01 | 邮政编码变更 |
|
|
5 | 2021-07-01 | 住所变更 |
|
|
6 | 2019-08-20 | 住所变更 |
|
|
7 | 2019-08-20 | 名称变更 |
|
|
8 | 2019-08-20 | 经营范围变更 |
|
|
9 | 2019-08-20 | 联系电话变更 |
|
|
10 | 2016-12-16 | 法定代表人变更 |
|
|