序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏哲坤 | 28% | 28.0万人民币 |
2 | 孙建校 | 24% | 24.0万人民币 |
3 | 苏哲祥 | 24% | 24.0万人民币 |
4 | 苏利群 | 24% | 24.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏哲坤
|
|
2 |
苏利群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 苏哲坤; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 苏利群; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 苏哲祥; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 苏哲坤; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 孙建校; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 苏利群; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 苏哲祥; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-05-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙建校; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 苏哲坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 苏利群; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 苏哲坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2020-05-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙建校; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 苏利群; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 苏哲坤; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 苏哲祥; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 苏哲坤; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 苏利群; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 苏哲祥; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
4 | 2019-05-20 | 经营范围变更 |
纸制品、纸张、钢材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
纸制品、纸张、钢材销售;再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-03-19 | 法定代表人变更 |
苏晓青
|
苏哲坤
|
6 | 2019-03-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 苏晓青; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 孙建校; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 苏利群; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 苏哲坤; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 苏哲祥; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2019-03-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2019-03-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:苏晓青;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:苏晓青;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:苏哲坤;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:苏哲坤;现财务负责人固定电话:***********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2019-03-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何春; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 苏晓青; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 孙建校; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 苏哲坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|