序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省旅游投资集团有限公司 | 39% | 195万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
江如文
|
|
2 |
章勤
|
|
3 |
黄颖
|
|
4 |
吴桥
|
|
5 |
何海峰
|
|
6 |
俞叶飞
|
|
7 |
吕振斐
|
|
8 |
靳畅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 俞叶飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕振斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴桥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江如文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 郭林; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 靳畅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 何海峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 俞叶飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕振斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴桥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江如文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 章勤; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 靳畅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2019-07-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 俞叶飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕振斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴桥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨勇权; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 江如文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 郭林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 何锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 俞叶飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕振斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴桥; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 江如文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 郭林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 靳畅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 黄颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 俞叶飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 史国娣; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 吕振斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴桥; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨勇权; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 江如文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 黄颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 何锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 俞叶飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吕振斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴桥; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 杨勇权; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 江如文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 郭林; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 黄颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
4 | 2017-08-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 俞叶飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 史国娣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吕振斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨倩; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 杨勇权; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 江如文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 王赵云; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 何锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 俞叶飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 史国娣; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吕振斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴桥; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 杨勇权; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 江如文; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理姓名: 黄颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
5 | 2017-03-31 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江旅游信息中心有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%企业名称: 浙江省旅游集团有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 浙报传媒集团股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
企业名称: 浙江旅游信息中心有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%企业名称: 浙江省旅游集团有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 浙报传媒控股集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2016-08-10 | 高级管理人员备案 |
吕振斐,汪凯,俞叶飞,江如文,何锋,杨倩,汪成设,史国娣 [退出]
|
吕振斐,俞叶飞,江如文,何锋,杨倩,史国娣,王赵云,杨勇权 [新增]
|
7 | 2016-08-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********69694
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********287102
|
8 | 2015-07-22 | 法定代表人变更 |
叶存政
|
江如文
|
9 | 2015-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 江如文; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吕振斐; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 史国娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汪成设; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 汪凯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶存政; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 俞叶飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 何锋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 江如文; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 吕振斐; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 史国娣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汪成设; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 汪凯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨倩; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 俞叶飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2015-07-22 | 组织机构变更 |
姓名: 何锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 江如文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吕振斐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 史国娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汪成设; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 汪凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶存政; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 俞叶飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 何锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 江如文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理姓名: 吕振斐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 史国娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 汪成设; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 汪凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 杨倩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 俞叶飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|