序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 楼志林 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗安芮
|
|
2 |
何小华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 楼志林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 蒋铃丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:何丽蓉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 何小华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 罗安芮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名:何丽蓉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-07-21 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-07-21 | 法定代表人变更 |
楼志林
|
罗安芮
|
4 | 2020-04-28 | 经营范围变更 |
计算机信息技术、计算机网络技术的研****;楼宇智能化工程、安防监控工程、建筑装修装饰工程、弱电系统工程、照明工程施工;电子产品销售。
|
一般项目:网络技术服务;计算机系统服务;数字视频监控系统销售;电子产品销售;安全系统监控服务;住宅室内装饰装修;计算器设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;软件开****;计算机软硬件及辅助设备批****;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消防设施工程;消防技术服务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
5 | 2018-08-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 楼志林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 蒋铃丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 楼志林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 蒋铃丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2018-08-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 董卫利; 出资额: ***万; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 楼志林; 出资额: ***万; 百分比: ***% [新增]
|
7 | 2018-08-23 | 法定代表人变更 |
董卫利
|
楼志林
|
8 | 2018-08-23 | 经营范围变更 |
计算机信息技术、计算机网络技术的研****;楼宇智能化工程、安防监控工程、室内外装饰工程、弱电系统工程、照明工程施工;电子产品销售。
|
计算机信息技术、计算机网络技术的研****;楼宇智能化工程、安防监控工程、建筑装修装饰工程、弱电系统工程、照明工程施工;电子产品销售。
|
9 | 2018-08-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 董卫利; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 蒋铃丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 楼志林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 蒋铃丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2017-04-17 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|