序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘灵佳 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 童淑娟 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘灵佳
|
|
2 |
童淑娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-08 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 刘灵佳、童淑娟;清算组负责人: 刘灵佳;地址: 杭州市江干区庆春东路*号***-*号;联系方式: ***********
|
2 | 2016-11-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********60040R
|
3 | 2014-02-21 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 刘灵佳;股东: 童淑娟, **万;刘灵佳, **万;组织机构: 刘灵佳 职务: 执行董事兼总经理;童淑娟 职务: 监事;
|
4 | 2012-12-31 | 法定代表人变更 |
|
法定代表人(负责人): 朱利建;股东: 陈平, **万;朱利建, **万;组织机构: 陈平 职务: 监事;朱利建 职务: 执行董事兼总经理;
|
5 | 2011-06-28 | 行业代码变更 |
|
行业: 工程准备; 法定代表人(负责人): 毛时芝; 注册号: ********46327; 股东: 毛时芝, 49万; 毛攀锋, 51万; 组织机构: 毛时芝 职务: 执行董事兼总经理; 王丽巧 职务: 监事;
|