序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李景霞 | 49% | 2450.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范永明
|
|
2 |
王星宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-06 | 章程备案 |
|
|
2 | 2022-06-06 | 住所变更 |
|
|
3 | 2022-06-06 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2020-10-28 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2020-04-03 | 联系电话变更 |
|
|
6 | 2020-04-03 | 章程修正案备案 |
|
|
7 | 2020-04-03 | 经营范围变更 |
|
|
8 | 2020-04-03 | 联系电话变更 |
|
|
9 | 2020-04-02 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2019-11-06 | 章程修正案备案 |
|
|