序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈骏 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈骏
|
|
2 |
汪丽莉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州食卓餐饮管理有限公司第一分公司
|
沈骏 | 2018-02-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-14 | 法定代表人变更 |
沈骏
|
沈骏
|
2 | 2020-04-14 | 住所变更 |
杭州市下城区柳营花园**幢*单元***室长庆街**号
|
浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路***号杭州轩豪假日酒店*号楼***室
|
3 | 2017-02-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 卫黎明;企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 沈骏, **万;卫黎明, **万;组织机构: 沈骏 职务: 监事;卫黎明 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 沈骏;企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资);股东: 沈骏, **万;组织机构: 沈骏 职务: 执行董事兼总经理;汪丽莉 职务: 监事;
|
4 | 2016-07-04 | 名称变更 |
企业名称: 杭州苍阑餐饮管理有限公司;
|
企业名称: 杭州食卓餐饮管理有限公司;
|