序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-07-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 任国良;营业期限: 1998-5-22 至 2011-5-21;
|
法定代表人(负责人): 余水芳;营业期限: 2011-7-13 至 2016-5-21;
|
2 | 2010-07-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 何漫波;股东: 华立产业集团有限公司, 1100万;组织机构: 董永玉 职务: 监事;葛晨 职务: 副董事长;何漫波 职务: 董事长;裴蓉 职务: 董事;许钱伟 职务: 监事;钟莉萍 职务: 监事会主席;朱巍 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 任国良;股东: 华方医药科技有限公司, 1100万;组织机构: 李宏娅 职务: 监事;任国良 职务: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2008-05-15 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1998-5-22 至 2008-5-21;
|
营业期限: 1998-5-22 至 2011-5-21;
|
4 | 2008-02-03 | 企业类型变更 |
企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股);
注册号: ********971;
股东: 浙江华立信息产业****展有限公司, 66万; 华立产业集团有限公司, 1034万;
|
企业类型: 一人有限责任公司(私营法人独资); 注册号: ********; 股东: 华立产业集团有限公司, 1100万;
|
5 | 2007-05-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 张秋伊;组织机构: 董永玉 职务: 监事;葛晨 职务: 董事;裴蓉 职务: 董事;许钱伟 职务: 监事;张秋伊 职务: 董事长;钟莉萍 职务: 监事会主席;朱巍 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 何漫波;组织机构: 董永玉 职务: 监事;葛晨 职务: 副董事长;何漫波 职务: 董事长;裴蓉 职务: 董事;许钱伟 职务: 监事;钟莉萍 职务: 监事会主席;朱巍 职务: 总经理;
|
6 | 2006-07-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 葛晨;组织机构: 方伟强 职务: 监事长;葛晨 职务: 董事长;葛晨 职务: 总经理;金伟强 职务: 监事;裴蓉 职务: 董事;帅新武 职务: 董事;裘安平 职务: 监事;职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 张秋伊;组织机构: 董永玉 职务: 监事;葛晨 职务: 董事;裴蓉 职务: 董事;许钱伟 职务: 监事;张秋伊 职务: 董事长;钟莉萍 职务: 监事长;朱巍 职务: 总经理;
|
7 | 2005-11-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 丁学杰;注册号: ********060;股东: 华立产业集团有限公司, 1034万;丁学杰, 66万;组织机构: 丁学杰 职务: ;丁学杰 职务: ;葛晨 职务: ;蒋建峰 职务: ;金伟强 职务: ;李洪生 职务: ;廖乾锋 职务: ;虞丹红 职务: ;朱巍 职务: ;裘安平 职务: ;
|
法定代表人(负责人): 葛晨;注册号: ********971;股东: 浙江华立信息产业****展有限公司, 66万;华立产业集团有限公司, 1034万;组织机构: 方伟强 职务: 监事长;葛晨 职务: 董事长;葛晨 职务: 总经理;金伟强 职务: 监事;裴蓉 职务: 董事;帅新武 职务: 董事;裘安平 职务: 监事;职务: 监事;
|
8 | 2004-09-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:吴秀东;身份证编号:********;
|
法定代表人:丁学杰;身份证编号:********;
|
9 | 2003-11-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人:汪诚;身份证编号:********;
|
法定代表人:吴秀东;身份证编号:********;
|
10 | 2003-04-23 | 经营范围(业务范围)变更 |
主营:技术开****、技术服务、试制和销售:宽带网络及相关产品;其他无需报经审批的一切合法项目***;
|
主营:技术开****、技术服务、试制和销售:宽带网络及相关产品;设计、安装:小区楼宇弱电系统工程,计算机网络工程;其他无需报经审批的一切合法项目***;
|