序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙洁铭 | 91.6002% | 923.33万人民币 |
2 | 余也 | 8.3998% | 84.67万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙洁铭
|
|
2 |
余也
|
|
3 |
顾海川
|
|
4 |
徐敏荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-04-27 | 投资人(股权)备案 |
|
|
3 | 2021-02-01 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2020-08-26 | 清算组成员备案 |
|
|
5 | 2015-11-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
6 | 2015-11-23 | 行业代码变更 |
|
|
7 | 2015-07-14 | 住所变更 |
|
|
8 | 2015-04-30 | 投资人(股权)备案 |
|
|