序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴立荣 | 70% | 71.4万人民币 |
2 | 康登伟 | 30% | 30.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴立荣
|
|
2 |
康登伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-18 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2017-12-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
3 | 2016-11-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
4 | 2016-11-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
5 | 2014-09-24 | 法定代表人变更 |
|
|
6 | 2011-06-24 | 住所变更 |
|
|
7 | 2005-07-08 | 住所变更 |
|
|
8 | 2004-07-07 | 经营范围(业务范围)变更 |
|
|