序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州伴景酒店管理有限公司 | 70% | 700万人民币 |
2 | 汪骏龙 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧伟洲
|
|
2 |
王皑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-05 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 汪骏龙、欧伟洲;清算组组长: 欧伟洲;地址: 浙江省杭州市西湖区文三路***号**幢***室;联系方式: ********
|
2 | 2019-03-01 | 住所变更 |
|
浙江省杭州市西湖区文三路***号**幢***室
|
3 | 2018-11-21 | 经营范围变更 |
|
防伪信息系统、防伪产品、安全防控系统、人防设备、网络信息技术、电子产品、计算机软件、印务技术的技术开****、技术服务、成果转让、系统集成,计算机硬件、电子元器件、印刷设备、办公自动化设备、塑料及其制品的销售,有色金属的销售及进出口业务,环保设备及配件的销售及售后服务,保洁服务,设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-09-14 | 经营范围变更 |
|
防伪信息系统、防伪产品、安全防控系统、人防设备、网络信息技术、电子产品、计算机软件、印务技术的技术开****、技术服务、成果转让、系统集成,计算机硬件、电子元器件、印刷设备、办公自动化设备、塑料及其制品的销售,有色金属的销售及进出口业务,环保设备及配件的销售及售后服务,保洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-03-11 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 王皑; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 欧伟洲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
6 | 2016-03-11 | 组织机构变更 |
|
姓名: 王皑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 欧伟洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
7 | 2016-03-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
欧伟洲
|
8 | 2016-01-26 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 防伪信息系统、防伪产品、安全防控系统、人防设备、网络信息技术、电子产品、计算机软件、印务技术的技术开****、技术服务、成果转让、系统集成,计算机硬件、电子元器件、印刷设备、办公自动化设备、塑料及其制品的销售;有色金属的销售及进出口业务。
|
9 | 2015-11-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********663815
|
10 | 2015-05-20 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 汪骏龙; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]企业名称: 杭州伴景酒店管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|