序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王吉 | 50% | 150万人民币 |
2 | 王飚 | 50% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王吉
|
|
2 |
王飚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********77558
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********2196XT
|
2 | 2014-03-26 | 投资人(股权)备案 |
股东: 陈胜伟, ***万; [退出]王飚, ***万;组织机构: 陈胜伟 职务: 监事; [退出]王吉 职务: 执行董事兼总经理;
|
股东: 王吉, ***万;王飚, ***万;组织机构: 王吉 职务: 执行董事兼总经理;王飚 职务: 监事;
|
3 | 2012-04-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 王飚;组织机构: 陈胜伟 职务: 监事;王飚 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 王吉;组织机构: 陈胜伟 职务: 监事;王吉 职务: 执行董事兼总经理;
|
4 | 2011-03-16 | 实收资本变更 |
实收资本: 200万人民币元;一般经营项目: 生产、加工、销售:塑料制品、模具;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。;
|
实收资本: 300万人民币元;一般经营项目: 销售:塑料制品、模具;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营)。;
|
5 | 2009-04-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 陈胜伟;组织机构: 陈胜伟 职务: 执行董事兼总经理;王飚 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 王飚;组织机构: 陈胜伟 职务: 监事;王飚 职务: 执行董事兼总经理;
|