序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴向辉 | 60% | 18万人民币 |
2 | 戴勇辉 | 40% | 12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴向辉
|
|
2 |
戴勇辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2034-06-11
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-04-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴勇辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 戴向辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 戴勇辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴向辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2020-04-26 | 法定代表人变更 |
戴勇辉
|
戴向辉
|
4 | 2019-08-16 | 经营范围变更 |
服务:代理记账,刻章,财务信息咨询,企业管理咨询,成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外);含下属分支机构经营范围。
|
服务:代理记账,刻章,财务信息咨询,企业管理咨询,物业管理,房屋租赁,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外);批****、零售:办公用品,建筑材料,装饰材料,办公设备;含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2019-08-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江中诚健咨询投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 叶春英; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 戴向辉; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 戴勇辉; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2019-08-16 | 法定代表人变更 |
戴向辉
|
戴勇辉
|
7 | 2016-05-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********33512
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********09760U
|
8 | 2016-05-04 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:财务信息咨询,企业管理咨询,成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外)。;
许可经营项目: 服务:代理记账;
|
一般经营项目: 服务:代理记账,刻章,财务信息咨询,企业管理咨询,成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外);含下属分支机构经营范围。; 许可经营项目: ;
|