序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐为民 | 90% | 720万人民币 |
2 | 徐云鹏 | 10% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐为民
|
|
2 |
徐云鹏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州宏光节能保温材料有限公司徐州分公司
|
李登峰 | 2015-11-12 |
2 |
杭州宏光节能保温材料有限公司临安分公司
|
徐为民 | 2012-05-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-04-17 | 住所变更 |
住所: 萧山区*****部队农副业基地内
注册资本: ***万人民币元
实收资本: ***万人民币元
股东: 徐云鹏, **万 徐为民, **万
电话:
|
住所: 临安市锦南街道卦畈路***(*幢***) 注册资本: ***万人民币元 实收资本: ***万人民币元 股东: 徐云鹏, **万 徐为民, ***万 电话:
|
2 | 2012-04-23 | 投资人(股权)备案 |
股东: 朱莉君, **万; [退出]徐为民, **万;组织机构: 徐为民 职务: 执行董事兼总经理;朱莉君 职务: 监事; [退出]
|
股东: 徐云鹏, **万; [新增]徐为民, **万;组织机构: 徐为民 职务: 执行董事兼总经理;徐云鹏 职务: 监事; [新增]
|
3 | 2011-09-21 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 朱莉君;股东: 严鲲, **万;朱莉君, **万;徐为民, **万;组织机构: 严鲲 职务: 监事;朱莉君 职务: 执行董事;朱莉君 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 徐为民;股东: 朱莉君, **万;徐为民, **万;组织机构: 徐为民 职务: 执行董事兼总经理;朱莉君 职务: 监事;
|
4 | 2011-08-17 | 投资人(股权)备案 |
股东: 严鲲, **万;朱莉君, **万;
|
股东: 严鲲, **万;朱莉君, **万;徐为民, **万; [新增]
|
5 | 2010-05-26 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 生产:节能保温材料;经销:建材、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品)**;
|
一般经营项目: 生产、批****、零售:节能保温材料;批****、零售:建筑材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品);节能保温、涂料、地坪、防水、防腐、门窗工程施工(涉及资质证凭证经营);含下属分支机构经营**;
|
6 | 2010-03-29 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 韩志妙;注册号: ***********;股东: 邓惠仙, **万;韩志妙, **万;组织机构: 邓惠仙 职务: 监事;韩志妙 职务: 执行董事;韩志妙 职务: 总经理;
|
法定代表人(负责人): 朱莉君;注册号: *************;股东: 严鲲, **万;朱莉君, **万;组织机构: 严鲲 职务: 监事;朱莉君 职务: 执行董事;朱莉君 职务: 总经理;
|
7 | 2006-08-24 | 住所变更 |
住所: 萧山区义桥镇义桥村
股东: 戚正贤, **万 韩志妙, **万
组织机构: 韩志妙 职务: 执行董事 韩志妙 职务: 总经理 戚正贤 职务: 监事
电话:
|
住所: 萧山区*****部队农副业基地内 股东: 邓惠仙, **万 韩志妙, **万 组织机构: 邓惠仙 职务: 监事 韩志妙 职务: 执行董事 韩志妙 职务: 总经理 电话:
|