序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨萍萍 | 80% | 40万人民币 |
2 | 邹其火 | 20% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴彩花
|
|
2 |
邹其火
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:311121
|
新邮政编码:311100
|
2 | 2021-12-15 | 住所变更 |
杭州市余杭区余杭街道禹航路***号
|
浙江省杭州市余杭区余杭街道禹航路**号*幢***室
|
3 | 2021-07-02 | 法定代表人变更 |
杨萍萍
|
吴彩花
|
4 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨萍萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 邹其火; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 吴彩花; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 邹其火; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2019-04-10 | 经营范围变更 |
销售:摩托车及配件,电动自行车及配件。
|
销售:摩托车及配件,电动自行车及配件,二手摩托车、二手电动自行车。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2016-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********87633
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********91474C
|
7 | 2015-01-16 | 住所变更 |
住所: 杭州市余杭区余杭镇禹航路***号
法定代表人(负责人): 莫伟东
实收资本: **万人民币元
股东: 陈桂娥, **万 莫伟东, **万
组织机构: 陈桂娥 职务: 监事 莫伟东 职务: 执行董事兼总经理
电话:
|
住所: 杭州市余杭区余杭街道禹航路***号 法定代表人(负责人): 杨萍萍 实收资本: *万人民币元 股东: 邹其火, **万 杨萍萍, **万 组织机构: 杨萍萍 职务: 执行董事兼总经理 邹其火 职务: 监事 电话:
|
8 | 2015-01-16 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 杭州市余杭区余杭镇禹航路168号 法定代表人(负责人): 莫伟东 实收资本: 50万人民币元 股东: 陈桂娥, 20万 莫伟东, 30万 组织机构: 陈桂娥 职务: 监事 莫伟东 职务: 执行董事兼总经理
|
住所: 杭州市余杭区余杭街道禹航路168号 法定代表人(负责人): 杨萍萍 实收资本: 0万人民币元 股东: 邹其火, 10万 杨萍萍, 40万 组织机构: 杨萍萍 职务: 执行董事兼总经理 邹其火 职务: 监事
|