序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李红 | 50% | 800.0万人民币 |
2 | 陈少烽 | 28.125% | 450.0万人民币 |
3 | 陈晓庆 | 15.625% | 250.0万人民币 |
4 | 陈爱定 | 6.25% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈少烽
|
|
2 |
李红
|
|
3 |
陈晓庆
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-08 | 住所变更 |
萧山区新街街道江南村(新街)
|
浙江省杭州市萧山区新街街道元沙村***号
|
2 | 2017-09-12 | 经营范围(业务范围)变更 |
玻璃胶, 化工助剂(除化学危险品及易制毒化学品), 纸管, 雨具, 箱包制造, 加工; 网络丝加工;生产高档特种变形纱;经销:涤纶丝、玩具, 五金, 自行车;货物及技术的进出口**
|
轻纺技术的技术开****、技术服务、技术咨询、成果转让;玻璃胶, 化工助剂(除化学危险品及易制毒化学品), 纸管, 雨具, 箱包制造, 加工; 网络丝加工;生产高档特种变形纱;经销:涤纶丝、玩具, 五金, 自行车;货物及技术的进出口**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-09-12 | 名称变更 |
杭州亚佳宝化工轻纺有限公司
|
杭州亚佳宝轻纺科技有限公司
|
4 | 2017-08-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:俞尧庆;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈晓庆;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:胡艳利;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:*****************x;现财务负责人姓名:陈晓庆;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2016-06-14 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 陈晓庆;股东: 陈少烽, ***万;陈晓庆, ***万;陈爱定, ***万;李红, ***万;组织机构: 陈晓庆 职务: 执行董事;陈晓庆 职务: 总经理;李红 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 陈少烽;股东: 陈爱定, ***万;陈晓庆, ***万;陈少烽, ***万;李红, ***万;组织机构: 陈少烽 职务: 执行董事;陈晓庆 职务: 经理;李红 职务: 监事;
|
6 | 2016-04-05 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1996/6/6 至 2016/6/6;
|
营业期限: 1996/6/6 至 9999/9/9;
|
7 | 2015-10-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****4X1
|
8 | 2015-10-30 | 住所变更 |
住所: 萧山区新街镇江南村(新街)
实收资本: ****万人民币元
股东: 陈晓庆, ***万 李红, ***万
电话:
|
住所: 萧山区新街街道江南村(新街) 实收资本: *万人民币元 股东: 陈少烽, ***万 陈晓庆, ***万 陈爱定, ***万 李红, ***万 电话:
|
9 | 2013-09-09 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 玻璃胶, 化工助剂(除化学危险品及易制毒化学品), 纸管, 雨具, 箱包制造, 加工; 网络丝加工;生产高档特种变形纱;经销:涤纶丝、玩具, 五金, 自行车**;
|
一般经营项目: 玻璃胶, 化工助剂(除化学危险品及易制毒化学品), 纸管, 雨具, 箱包制造, 加工; 网络丝加工;生产高档特种变形纱;经销:涤纶丝、玩具, 五金, 自行车;货物及技术的进出口**;
|
10 | 2010-06-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 陈宝灿;股东: 陈宝灿, 800万;李红, 800万;组织机构: 陈宝灿 职务: 执行董事;陈宝灿 职务: 总经理;李红 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 陈晓庆;股东: 陈晓庆, 800万;李红, 800万;组织机构: 陈晓庆 职务: 执行董事;陈晓庆 职务: 总经理;李红 职务: 监事;
|