序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨仕新
|
|
2 |
章华芳
|
|
3 |
林少东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨仕新; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 牛惠平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 章华芳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 杨仕新; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 林少东; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 章华芳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
2 | 2018-08-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨仕新; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 牛惠平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄凯; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]
|
姓名: 杨仕新; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 牛惠平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 章华芳; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
|
3 | 2018-08-07 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:高菁;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:沈庆锋;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:高菁;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:翁青青;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2018-08-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-01-02
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
5 | 2016-03-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:746312270
|
统一社会信用代码:*****H
|
6 | 2016-03-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 牛惠平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 任军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 黄凯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 牛惠平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨仕新; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
7 | 2016-03-11 | 组织机构变更 |
姓名: 牛惠平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 任军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 黄凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 牛惠平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨仕新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
8 | 2016-03-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
任军
|
杨仕新
|
9 | 2015-07-16 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 保险兼业代理业务范围详见(《保险兼业代理许可证》有效期至2015年6月27日)。
|
许可经营项目: 保险兼业代理业务范围详见(《保险兼业代理许可证》)。
|
10 | 2013-05-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈昊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 陈昊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 李周文; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 牛惠平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 牛惠平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 任军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|