序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯黎
|
|
2 |
谷春光
|
|
3 |
黄贇
|
|
4 |
陈飞
|
|
5 |
林志盛
|
|
6 |
吴国忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-04-29 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
|
|
3 | 2022-04-29 | 住所变更 |
|
|
4 | 2022-04-29 | 高级管理人员备案 |
|
|
5 | 2020-12-02 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2020-11-17 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2020-11-17 | 注册资本(金)变更 |
|
|
8 | 2020-11-17 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2020-08-14 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2020-03-23 | 经营范围变更 |
|
|