序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江省农业科学院 | 90% | 4500.0万人民币 |
2 | 浙江省农业科学院农业自然资源和农业区划研究所 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何丁喜
|
|
2 |
徐宏翔
|
|
3 |
施伟南
|
|
4 |
张琦
|
|
5 |
姚旭国
|
|
6 |
皇甫江河
|
|
7 |
冯水英
|
|
8 |
马淑琴
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江科奥实业公司进出口分公司
|
苏谊 | 1999-10-10 |
2 |
浙江万诚实业公司朝晖门市部
|
金立斌 | 1995-11-24 |
3 |
浙江万诚实业公司装潢部
|
郑瑶平 | 1995-07-14 |
4 |
浙江万诚实业公司萧山五金制作厂
|
1995-05-23 | |
5 |
浙江万诚实业公司宏达床垫制造厂
|
陈志兴 | 1995-04-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何丁喜; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 冯水英; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 吴善德; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 姚旭国; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 徐宏翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 施伟南; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 杨小丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 皇甫江河; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 何丁喜; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 冯水英; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 姚旭国; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张琦; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 徐宏翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 施伟南; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 皇甫江河; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 马淑琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
2 | 2016-08-12 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 经营进出口业务;农业技术开****、技术转让,土特产品、农副产品(不含食品)的收购、销售。
|
一般经营项目: 经营进出口业务;农业技术开****、技术转让,土特产品、农副产品(不含食品)的收购、销售,自有房屋租赁。
|
3 | 2016-04-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********66059
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********2126XD
|
4 | 2015-01-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡鹭茵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 骆荣挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 戚行江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 阮关海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 沈新芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 吴敬华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 朱奇彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 冯水英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 何丁喜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 皇甫江河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 施伟南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴善德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 徐宏翔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 杨小丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 姚旭国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
5 | 2015-01-16 | 法定代表人变更 |
吴敬华
|
何丁喜
|
6 | 2015-01-16 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡鹭茵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 骆荣挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 戚行江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 阮关海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 沈新芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 吴敬华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 朱奇彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 冯水英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 何丁喜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 皇甫江河; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 施伟南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴善德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 徐宏翔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 杨小丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 姚旭国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
7 | 2012-08-31 | 集团编号升级 |
注册号:*****30
|
注册号:*****
|
8 | 2012-08-31 | 注册号升级 |
注册号: ********030
|
注册号: ********66059
|
9 | 2012-08-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡鹭茵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈国定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 何丁喜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 王福泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 徐子伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 徐子伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 蔡鹭茵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 骆荣挺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 戚行江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 阮关海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 沈新芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 吴敬华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 朱奇彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
10 | 2012-08-31 | 法定代表人变更 |
徐子伟
|
吴敬华
|