序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙) | 45.45455% | 6000万人民币 |
2 | 德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙) | 18.18182% | 2400.0万人民币 |
3 | 北京中海盈创投资管理中心(有限合伙) | 18.18182% | 2400.0万人民币 |
4 | 上海华山腾业投资管理中心(有限合伙) | 18.18182% | 2400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢维新
|
|
2 |
毛羽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-12 | 注册资本(金)变更 |
15000
|
13200( - 12% )
|
2 | 2021-01-12 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 上海华山腾业投资管理中心(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 北京中海盈创投资管理中心(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 上海华山腾业投资管理中心(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 北京中海盈创投资管理中心(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **.****%;企业名称: 德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **.****%;
|
3 | 2021-01-12 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
4 | 2016-05-18 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: *****万人民币元;股东: 北京中海盈创投资管理中心(有限合伙), ****万;德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙), ****万;上海华山腾业投资管理中心(有限合伙), ****万;杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙), ****万;
|
注册资本: *****万人民币元;股东: 北京中海盈创投资管理中心(有限合伙), ****万;德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙), ****万;上海华山腾业投资管理中心(有限合伙), ****万;杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙), ****万;
|
5 | 2016-05-18 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙) 认缴出资额:2400 持股比例:20% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙) 认缴出资额:3000 持股比例:20% 实缴出资额:0 出资时间:2018-12-31 出资方式:货币,货币 余额交付期限:2018-12-31
|
6 | 2016-05-18 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 12000万人民币元;股东: 北京中海盈创投资管理中心(有限合伙), 2400万;德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙), 2400万;上海华山腾业投资管理中心(有限合伙), 2400万;杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙), 4800万;组织机构: 毛羽 职务: 监事;谢维新 职务: 执行董事兼总经理;
|
注册资本: 15000万人民币元;股东: 北京中海盈创投资管理中心(有限合伙), 3000万;德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙), 3000万;上海华山腾业投资管理中心(有限合伙), 3000万;杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙), 6000万;组织机构: 姜东 职务: 执行董事;姜东 职务: 经理;郑颖洁 职务: 监事;
|
7 | 2015-11-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********64097
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********901876
|
8 | 2015-08-18 | 注册资本(金)变更 |
企业类型: 一人有限责任公司(内资法人独资);股东: 杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙), *****万;
|
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);股东: 北京中海盈创投资管理中心(有限合伙), ****万;德清厚道泰朴管理咨询合伙企业(有限合伙), ****万;上海华山腾业投资管理中心(有限合伙), ****万;杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙), ****万;
|
9 | 2015-06-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 姜东;股东: 阳江市阳春易家通信息技术有限公司, *****万;组织机构: 姜东 职务: 执行董事兼总经理;郑颖洁 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 谢维新;股东: 杭州慧信衍宇投资合伙企业(有限合伙), *****万;组织机构: 毛羽 职务: 监事;谢维新 职务: 执行董事兼总经理;
|
10 | 2015-06-18 | 章程修正案备案 |
出资日期:于2015年6月30日前一次足额缴纳。
|
出资日期:于2016年12月31日前一次足额缴纳。
|